Myslivecké sdružení MARŠOVEC z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Myslivecké sdružení MARŠOVEC z.s. (48003310) je Spolek. Sídlí na adrese Bílovecká 1162/167, 74706 Opava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 a je stále aktivní. Myslivecké sdružení MARŠOVEC z.s. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o Myslivecké sdružení MARŠOVEC z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Myslivecké sdružení MARŠOVEC z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 1484 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48003310 | |
Jméno: | Myslivecké sdružení MARŠOVEC - Kylešovice z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Bílovecká 1162/167, Opava 74706, Česká republika | 11.3.2016 |
---|---|---|
Adresa: | , Opava-Kylešovice , | 1.1.2014 - 11.3.2016 |
Předseda | Hynek Sokol |
---|---|
Ve funkci | od 14.6.2023 |
Adresa | České školy 189/37, 74706 Chvalíkovice |
Místopředseda | Ing. Svatopluk Vavrečka |
---|---|
Ve funkci | od 14.6.2023 |
Adresa | Mendlova 1303/17, 74601 Opava |
Jednatel | Radek Lubina |
---|---|
Ve funkci | od 14.6.2023 |
Adresa | U Hřbitova 326/42, 74706 Opava |
Myslivecký hospodář | Ing. Libor Slanina |
---|---|
Ve funkci | od 14.6.2023 |
Adresa | Hlavní 1577/18a, 74706 Opava |
Finanční hospodář | Mgr. Michal Vitásek |
---|---|
Ve funkci | od 14.6.2023 |
Adresa | Zahradní 492, 74741 Hradec nad Moravicí |
Myslivecký hospodář | Ing. Libor Slanina |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.2020 do 14.6.2023 |
Adresa | Hlavní 1577/18a, 74706 Opava |
Místopředseda | Ing. Svatopluk Vavrečka |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.2020 do 14.6.2023 |
Adresa | Mendlova 1303/17, 74601 Opava |
Finanční hospodář | Mgr. Michal Vitásek |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2018 do 14.6.2023 |
Adresa | Zahradní 492, 74741 Hradec nad Moravicí |
Jednatel | Radek Lubina |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2018 do 14.6.2023 |
Adresa | U Hřbitova 326/42, 74706 Opava |
Předseda | Hynek Sokol |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2018 do 14.6.2023 |
Adresa | České školy 189/37, 74706 Chvalíkovice |
Místopředseda | Vladimír Pavelek |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2018 do 22.10.2020 |
Adresa | Gudrichova 88, 74761 Raduň |
Myslivecký hospodář | Ing. Libor Slanina |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2018 do 19.8.2020 |
Adresa | 17. listopadu 930/23, 74706 Opava |
Myslivecký hospodář | Ing. Libor Slanina |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2016 do 29.6.2018 |
Adresa | 17. listopadu 930/23, 74706 Opava |
Předseda | Drahoslav Staněk |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2016 do 29.6.2018 |
Adresa | Růžová 242, 74761 Raduň |
Místopředseda | Radim Sokol |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2016 do 29.6.2018 |
Adresa | České školy 72/33, 74706 Chvalíkovice |
Jednatel | Vladimír Pavelek |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2016 do 29.6.2018 |
Adresa | Gudrichova 88, 74761 Raduň |
Finanční hospodář | Hynek Sokol |
---|---|
Ve funkci | od 13.3.2016 do 29.6.2018 |
Adresa | České školy 189/37, 74706 Chvalíkovice |
Předseda | Drahoslav Staněk |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2016 do 29.6.2018 |
Adresa | Růžová 242, 74761 Raduň |
Myslivecký hospodář | Ing. Libor Slanina |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2016 do 29.6.2018 |
Adresa | 17. listopadu 930/23, 74706 Opava |
Jednatel | Vladimír Pavelek |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2016 do 29.6.2018 |
Adresa | Gudrichova 88, 74761 Raduň |
Místopředseda | Radim Sokol |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2016 do 29.6.2018 |
Adresa | České školy 72/33, 74706 Chvalíkovice |
Finanční hospodář | Hynek Sokol |
---|---|
Ve funkci | od 13.3.2016 do 29.6.2018 |
Adresa | České školy 189/37, 74706 Chvalíkovice |
Finanční hospodář | Hynek Sokol |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2016 do 13.3.2016 |
Adresa | České školy 72/33, 74706 Chvalíkovice |
IČO (identifikační číslo): | 48003310 |
---|---|
Jméno: | Myslivecké sdružení MARŠOVEC z.s. |
Právní forma podnikání: | Spolek |
Vznik první živnosti: | 13. 7. 1992 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Bílovecká 1162/167, Opava 74706 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 19. 1. 2015 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 16. 1. 2015 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 16. 1. 2015 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Svatopluk Vavrečka |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Michal Vitásek |
Člen statutárního orgánu: | Hynek Sokol |
Člen statutárního orgánu: | Libor Slanina |
Člen statutárního orgánu: | Radek Lubina |
IČO: | 48003310 |
---|---|
Firma: | Myslivecké sdružení MARŠOVEC z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Opava |
Základní územní jednotka: | Opava (nečleněná část města) |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 13. 7. 1992 |
Sídlo: | Bílovecká 1162/167, Opava 74706 |
---|
Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti |
Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti |
Destilace, rektifikace a míchání lihovin |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Podpůrné činnosti pro scénická umění |