Myslivecké sdružení Jiřího z Poděbrad Kraborovice, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Myslivecké sdružení Jiřího z Poděbrad Kraborovice, z.s. (69173371) je Spolek. Sídlí na adrese 21, 58282 Kraborovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Myslivecké sdružení Jiřího z Poděbrad Kraborovice, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Myslivecké sdružení Jiřího z Poděbrad Kraborovice, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Myslivecké sdružení Jiřího z Poděbrad Kraborovice, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 9253 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 69173371 | |
Jméno: | Myslivecké sdružení Jiřího z Poděbrad | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 21, Kraborovice 58282, Česká republika | 16.10.2014 |
---|---|---|
Adresa: | , Kraborovice, Vilémov , | 1.1.2014 - 16.10.2014 |
Místopředseda výboru | Zdeněk Hortenský |
---|---|
Ve funkci | od 12.4.2023 |
Adresa | 61, 58282 Kraborovice |
Člen výboru | Josef Tass |
---|---|
Ve funkci | od 12.4.2023 |
Adresa | 14, 53701 Rabštejnská Lhota |
Myslivecký hospodář | Petr Puchta |
---|---|
Ve funkci | od 12.4.2023 |
Adresa | 27, 58282 Borek |
Pokladník | Ludmila Hrubá |
---|---|
Ve funkci | od 12.4.2023 |
Adresa | 31, 58282 Borek |
Předseda výboru | Jan Puchta |
---|---|
Ve funkci | od 12.4.2023 |
Adresa | 4, 58282 Kraborovice |
myslivecký hospodář | Petr Puchta |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2020 do 12.4.2023 |
Adresa | 27, 58282 Borek |
člen výboru | Čestmír Lebduška |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2017 do 24.2.2023 |
Adresa | 11, 58282 Kraborovice |
místopředseda výboru | Milan Kutílek |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2017 do 24.2.2023 |
Adresa | Pod Sadem 291, 53843 Třemošnice |
předseda výboru | František Sojka |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2017 do 24.2.2023 |
Adresa | 21, 58282 Kraborovice |
pokladník | Pavlína Hortenská |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2019 do 24.2.2023 |
Adresa | 61, 58282 Kraborovice |
myslivecký hospodář | Petr Puchta |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2017 do 25.8.2020 |
Adresa | 4, 58282 Kraborovice |
pokladník | Pavlína Hortenská |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2017 do 28.8.2019 |
Adresa | 28, 58282 Kraborovice |
IČO: | 69173371 |
---|---|
Firma: | Myslivecké sdružení Jiřího z Poděbrad Kraborovice, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Havlíčkův Brod |
Základní územní jednotka: | Kraborovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 29. 1. 1999 |
Sídlo: | 21, Kraborovice 58282 |
---|
Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti |