Myslivecké sdružení Chvalkovice na Hané z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Myslivecké sdružení Chvalkovice na Hané z.s. (47412119) je Spolek. Sídlí na adrese 50, 68323 Ivanovice na Hané. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Myslivecké sdružení Chvalkovice na Hané z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Myslivecké sdružení Chvalkovice na Hané z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Myslivecké sdružení Chvalkovice na Hané z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 3503 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 47412119 | |
Jméno: | Myslivecké sdružení Chvalkovice na Hané z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 50, Ivanovice na Hané 68323, Česká republika | 1.7.2022 |
---|---|---|
Adresa: | 12, Ivanovice na Hané 68323, Česká republika | 23.12.2017 - 1.7.2022 |
Adresa: | 52, Ivanovice na Hané 68323, Česká republika | 17.12.2016 - 23.12.2017 |
Adresa: | 52, Chvalkovice 68341, Česká republika | 1.1.2014 - 17.12.2016 |
předseda | Petr Pospíšil |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2022 |
Adresa | 50, 68323 Ivanovice na Hané |
místopředseda | Ing. Vladimír Haumer |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2022 |
Adresa | 12, 68323 Ivanovice na Hané |
jednatel | Libor Šebek |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2022 |
Adresa | Malinovského 716/33, 68323 Ivanovice na Hané |
finanční hospodář | Ludvík Daněk |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2022 |
Adresa | 219, 68323 Ivanovice na Hané |
myslivecký hospodář | Emil Vysloužil |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2022 |
Adresa | 226, 68323 Ivanovice na Hané |
předseda | Ing. Vladimír Haumer |
---|---|
Ve funkci | od 23.12.2017 do 1.7.2022 |
Adresa | 12, 68323 Ivanovice na Hané |
Jednatel | Libor Šebek |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2016 do 1.7.2022 |
Adresa | Malinovského 716/33, 68323 Ivanovice na Hané |
Finanční hospodář | Petr Pospíšil |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2016 do 1.7.2022 |
Adresa | 50, 68323 Ivanovice na Hané |
Místopředseda | Ludvík Daněk |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2016 do 1.7.2022 |
Adresa | 219, 68323 Ivanovice na Hané |
Myslivecký hospodář | Emil Vysloužil |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2016 do 1.7.2022 |
Adresa | 226, 68323 Ivanovice na Hané |
Předseda | Václav Zeman |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2016 do 23.12.2017 |
Adresa | 52, 68323 Ivanovice na Hané |
Předseda | Václav Zeman |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2016 do 23.12.2017 |
Adresa | 52, 68323 Ivanovice na Hané |
IČO: | 47412119 |
---|---|
Firma: | Myslivecké sdružení Chvalkovice na Hané z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Vyškov |
Základní územní jednotka: | Ivanovice na Hané |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 10. 3. 1993 |
Sídlo: | 50, Ivanovice na Hané 68323 |
---|
Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti |