MyBoox Club z.s., v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Sídlí na adrese Na poříčí 1060/39, 11000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 7. 2015 MyBoox Club z.s., v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o MyBoox Club z.s., v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro MyBoox Club z.s., v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 15. 7. 2015 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 62991 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 04236459 | |
Jméno: | MyBoox Club z.s. | |
Zapsána dne: | 15.7.2015 | |
Usnesením členské schůze ze dne 21.8.2017 bylo rozhodnuto o zrušení spolku s likvidací a jmenování likvidátora. | 6.1.2018 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na poříčí 1060/39, Praha 11000, Česká republika | 2.2.2023 |
---|
člen výboru | Petr Bucha |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.2015 |
Adresa | Nového 484/8, 19015 Praha |
člen výboru | Martin Navrátil |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.2015 |
Adresa | Pod Skalkou 2155/3, 74101 Nový Jičín |
předseda výboru | Pavel Bartoš |
---|---|
Ve funkci | od 12.10.2023 |
Adresa | Poděbradova 365, 50601 Jičín |
předseda výboru | Pavel Bartoš |
---|---|
Ve funkci | od 23.6.2016 do 12.10.2023 |
Adresa | Podolská 348/88, 14700 Praha |
předseda výboru | Pavel Drška |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.2015 do 23.6.2016 |
Adresa | Podolská 348/88, 14700 Praha |
IČO: | 04236459 |
---|---|
Firma: | MyBoox Club z.s., v likvidaci |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 15. 7. 2015 |
Sídlo: | Na poříčí 1060/39, Praha 11000 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |