MVstav CB s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
MVstav CB s.r.o. (28140702) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 73, 37362 Chotýčany. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 8. 2011 a je stále aktivní. MVstav CB s.r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o MVstav CB s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro MVstav CB s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 24. 8. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 19875 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28140702 | |
Jméno: | MVM Elektro s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 24.8.2011 |
Zapsána dne: | 24.8.2011 |
Základní kapitál | 201 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 24.8.2011 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 73, Chotýčany 37362, Česká republika | 12.11.2013 |
---|---|---|
Adresa: | Mánesova 11/3b, České Budějovice 37001, Česká republika | 24.8.2011 - 12.11.2013 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 24.8.2011 |
jednatel | Vladimír Chrt |
---|---|
Ve funkci | od 3.7.2019 |
Adresa | 55, 37371 Libníč |
jednatel | Matyáš Reitinger |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.2021 |
Adresa | 56, 37007 Kamenný Újezd |
jednatel | Matyáš Reitinger |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2016 do 30.5.2021 |
Adresa | 32, 37007 Kamenný Újezd |
jednatel | Vladimír Chrt |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2016 do 3.7.2019 |
Adresa | 73, 37362 Chotýčany |
jednatel | Martin Holboj |
---|---|
Ve funkci | od 24.8.2011 do 24.2.2016 |
Adresa | Olšová 12, 37371 Rudolfov |
jednatel | Vladimír Chrt |
---|---|
Ve funkci | od 24.8.2011 do 24.2.2016 |
Adresa | 73, 37362 Chotýčany |
jednatel | Milan Bízek |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2015 do 24.2.2016 |
Adresa | K. Chocholy 1285/6, 37005 České Budějovice |
jednatel | Martin Holboj |
---|---|
Ve funkci | od 24.8.2011 do 24.2.2016 |
Adresa | Olšová 12, 37371 Rudolfov |
jednatel | Vladimír Chrt |
---|---|
Ve funkci | od 24.8.2011 do 24.2.2016 |
Adresa | 73, 37362 Chotýčany |
jednatel | Milan Bízek |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2015 do 24.2.2016 |
Adresa | K. Chocholy 1285/6, 37005 České Budějovice |
jednatel | Milan Bízek |
---|---|
Ve funkci | od 24.8.2011 do 16.7.2015 |
Adresa | K.Chocholy 6, 37005 České Budějovice |
IČO (identifikační číslo): | 28140702 |
---|---|
Jméno: | MVstav CB s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 24. 8. 2011 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | 73, Chotýčany 37362 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 24. 8. 2011 |
Člen statutárního orgánu: | Vladimír Chrt |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Matyáš Reitinger |
IČO: | 28140702 |
---|---|
Firma: | MVstav CB s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | České Budějovice |
Základní územní jednotka: | Chotýčany |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 24. 8. 2011 |
Sídlo: | 73, Chotýčany 37362 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení |
Výroba neelektrických spotřebičů převážně pro domácnost |
Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |