MUSTELA, spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
MUSTELA, spol. s r.o. (48530425) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 47, 69181 Brod nad Dyjí. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 6. 1993 MUSTELA, spol. s r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o MUSTELA, spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro MUSTELA, spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 25. 6. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 10703 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48530425 | |
Jméno: | MUSTELA, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 25.6.1993 |
Zapsána dne: | 25.6.1993 |
Základní kapitál | 102 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 25.6.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 47, Brod nad Dyjí 69181, Česká republika | 24.6.2011 |
---|---|---|
Adresa: | , Brod nad Dyjí 39, okr. Břeclav 69002, Česká republika | 25.6.1993 - 24.6.2011 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení | 24.6.2011 |
klempířství a oprava karoserií | 24.6.2011 |
pokrývačství, tesařství | 24.6.2011 |
zámečnictví, nástrojářství | 24.6.2011 |
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení | 24.6.2011 |
provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 24.6.2011 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 24.6.2011 |
stavitel | 3.4.1996 - 24.6.2011 |
provádění bytových a občanských staveb | 3.4.1996 - 24.6.2011 |
provádění inženýrských staveb | 3.4.1996 - 24.6.2011 |
provádění průmyslových staveb | 3.4.1996 - 24.6.2011 |
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 25.6.1993 - 24.6.2011 |
Zprostředkovatelská činnost na úseku obchodu a služeb | 25.6.1993 - 24.6.2011 |
Demolice a zemní práce | 25.6.1993 - 24.6.2011 |
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů | 25.6.1993 - 24.6.2011 |
Zámečnictví | 25.6.1993 - 24.6.2011 |
Elektroinstalatérství | 25.6.1993 - 24.6.2011 |
Revize elektrických zařízení | 25.6.1993 - 24.6.2011 |
jednatel | Karel Norek |
---|---|
Ve funkci | od 12.10.2021 |
Adresa | 39, 69181 Brod nad Dyjí |
jednatel | Karel Norek |
---|---|
Ve funkci | od 24.6.2011 do 12.10.2021 |
Adresa | 39, 69181 Brod nad Dyjí |
jednatel | Karel Norek |
---|---|
Ve funkci | od 25.6.1993 do 24.6.2011 |
Adresa | , 69002 Brod nad Dyjí 39, okr. Břeclav |
jednatel | Lubomír Janata |
---|---|
Ve funkci | od 25.6.1993 do 3.4.1996 |
Adresa | Na jámě 76, 69201 Mikulov |
jednatel | JUDr. Jindřich Michler |
---|---|
Ve funkci | od 25.6.1993 do 3.4.1996 |
Adresa | Boskovická 9, 62100 Brno |
IČO: | 48530425 |
---|---|
Firma: | MUSTELA, spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Břeclav |
Základní územní jednotka: | Brod nad Dyjí |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 25. 6. 1993 |
Sídlo: | 47, Brod nad Dyjí 69181 |
---|
Výroba zámků a kování |
Demolice a příprava staveniště |
Elektrické instalace |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |