MULTICO spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
MULTICO spol. s r.o. (45317097) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Na příkopě 394/13, 11000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 3. 1992 a je stále aktivní. MULTICO spol. s r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o MULTICO spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro MULTICO spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 6. 3. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 7682 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 45317097 | |
Jméno: | MULTICO spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 6.3.1992 |
Zapsána dne: | 6.3.1992 | |
Usnesenín Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 22.1.2004, č.j. 33 Nc 7741/2003 byla nařízena exekuce na majetek povinného: MULTICO s.r.o. , IČO: 453 17 097 ve prospěch oprávěného: Eurotel Praha, spol. s r.o. , IČO: 152 68 306. Provedením exekuce byl pověřen soudní exekutor JUDr. Hana Šajnerová, Exekutorský úřad v Rakovníku, Husovo nám. 113. | 18.3.2004 - 17.6.2009 | |
Datum uzavření společenské smlouvy: 10.2.1992 | 6.3.1992 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 6.3.1992 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na příkopě 394/13, Praha 11000, Česká republika | 19.9.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Na příkopě 13, Praha 1 11000, Česká republika | 6.3.1992 - 19.9.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 17.6.2009 |
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (spotřební zboží, stavební suroviny) | 6.3.1992 - 17.6.2009 |
Jednatel | Antonín Sirotek |
---|---|
Ve funkci | od 19.9.2016 do 22.9.2016 |
Adresa | Prostřední 202, 25229 Lety |
Jednatel | Ing. Martin Brož |
---|---|
Ve funkci | od 19.9.2016 do 22.9.2016 |
Adresa | U půjčovny 5, 11000 Praha 1 |
Jednatel | Ing. Martin Brož |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.1992 do 19.9.2016 |
Adresa | U půjčovny 5, 11000 Praha 1 |
Jednatel | Antonín Sirotek |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.1992 do 19.9.2016 |
Adresa | , Lety 202, okr. Praha - Západ |
Jednatel | Leszek Znamierowski |
---|---|
Ve funkci | od 6.3.1992 do 22.10.1992 |
Adresa | Mirovická 20, 18200 Praha 8 |
Jednatel | Ing. Jaromír Vaculík |
---|---|
Ve funkci | od 6.3.1992 do 22.10.1992 |
Adresa | Jugoslávských partizánů 48, 16000 Praha 6 |
IČO (identifikační číslo): | 45317097 |
---|---|
Jméno: | MULTICO spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 6. 3. 1992 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Na příkopě 394/13, Praha 11000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 6. 3. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 6. 3. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 12. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 12. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
IČO: | 45317097 |
---|---|
Firma: | MULTICO spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 6. 3. 1992 |
Sídlo: | Na příkopě 394/13, Praha 11000 |
---|
Zprostředkování specializovaného velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s ostatními výrobky j. n. |