MuJ spolek občanů má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
MuJ spolek občanů (08651728) je Spolek. Sídlí na adrese 53, 73998 Mosty u Jablunkova. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 11. 2019 MuJ spolek občanů má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o MuJ spolek občanů nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro MuJ spolek občanů na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 20. 11. 2019 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 18886 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 08651728 | |
Jméno: | MuJ spolek občanů | |
Právní forma: | Spolek | 20.11.2019 |
Zapsána dne: | 20.11.2019 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 53, Mosty u Jablunkova 73998, Česká republika | 20.11.2019 |
---|
Člen výboru | Ing. Gabriela Zahradníková |
---|---|
Ve funkci | od 7.8.2024 |
Adresa | 394, 73961 Třinec |
Člen výboru | Eva Turková |
---|---|
Ve funkci | od 29.2.2020 |
Adresa | 130, 73998 Mosty u Jablunkova |
Člen výboru | Martin Labaj |
---|---|
Ve funkci | od 29.2.2020 |
Adresa | 893, 73998 Mosty u Jablunkova |
Člen výboru | PhDr. Jana Klusová |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2019 |
Adresa | 53, 73998 Mosty u Jablunkova |
Člen výboru | Lukáš Szotkowski |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2019 |
Adresa | 421, 73998 Mosty u Jablunkova |
Člen výboru | Ing. Gabriela Zahradníková |
---|---|
Ve funkci | od 12.1.2023 do 7.8.2024 |
Adresa | Jablunkovská 704, 73961 Třinec |
Člen výboru | Ing. Gabriela Zahradníková |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.2020 do 12.1.2023 |
Adresa | 1068, 73998 Mosty u Jablunkova |
Člen výboru | Ing. Gabriela Kawuloková |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2019 do 31.5.2020 |
Adresa | 1068, 73998 Mosty u Jablunkova |
IČO: | 08651728 |
---|---|
Firma: | MuJ spolek občanů |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Frýdek-Místek |
Základní územní jednotka: | Mosty u Jablunkova |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 20. 11. 2019 |
Sídlo: | 53, Mosty u Jablunkova 73998 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |