Můj doktor s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Můj doktor s.r.o. (29450209) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Albrechtická 2195/37a, 79401 Krnov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 8. 2012 a je stále aktivní. Můj doktor s.r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o Můj doktor s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Můj doktor s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 23. 8. 2012 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 54180 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29450209 | |
Jméno: | Můj doktor s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 23.8.2012 |
Zapsána dne: | 23.8.2012 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 23.8.2012 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Albrechtická 2195/37a, Krnov 79401, Česká republika | 19.11.2015 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, Obory činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Testování, měření, analýzy a kontroly Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy | 21.12.2022 |
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 21.12.2022 |
Poskytování zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství | 19.11.2015 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 19.11.2015 - 21.12.2022 |
poskytování zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství | 1.11.2012 - 19.11.2015 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 23.8.2012 - 19.11.2015 |
Jednatel | MUDr. Tomáš Andrš |
---|---|
Ve funkci | od 23.8.2017 |
Adresa | Wolkerova 789/5, 79401 Krnov |
Jednatel | MUDr. Magda Andršová |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2015 do 21.12.2022 |
Adresa | M. Švabinského 707/1, 79401 Krnov |
Jednatel | MUDr. Tomáš Andrš |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2015 do 23.8.2017 |
Adresa | Říční okruh 2392/26, 79401 Krnov |
Jednatel | MUDr. Tomáš Andrš |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2015 do 23.8.2017 |
Adresa | Říční okruh 2392/26, 79401 Krnov |
jednatel | MUDr. Tomáš Andrš |
---|---|
Ve funkci | od 23.8.2012 do 19.11.2015 |
Adresa | Říční okruh 2392/26, 79401 Krnov |
jednatel | MUDr. Magda Andršová |
---|---|
Ve funkci | od 23.8.2012 do 19.11.2015 |
Adresa | M. Švabinského 707/1, 79401 Krnov |
IČO (identifikační číslo): | 29450209 |
---|---|
Jméno: | Můj doktor s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 23. 8. 2012 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Albrechtická 2195/37, Krnov 79401 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 23. 8. 2012 |
Člen statutárního orgánu: | MUDr. Magda Andršová |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | MUDr. Tomáš Andrš |
IČO: | 29450209 |
---|---|
Firma: | Můj doktor s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Bruntál |
Základní územní jednotka: | Krnov |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 23. 8. 2012 |
Sídlo: | Albrechtická 2195/37, Krnov 79401 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Ostatní technické zkoušky a analýzy |
Univerzální administrativní činnosti |
Všeobecná ambulantní zdravotní péče |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |