MUDr. Petra Jansová má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
MUDr. Petra Jansová (46473092) je Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství. Má více oborů činností. Živnost provozuje od roku 1993. V současnosti stále podniká.
Jako zdroj dat o MUDr. Petra Jansová nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro MUDr. Petra Jansová na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
IČO (identifikační číslo): | 46473092 |
---|---|
Jméno: | MUDr. Petra Jansová |
Právní forma podnikání: | Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství |
Vznik první živnosti: | 29. 1. 1993 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | 148, Hajnice 54466 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 6. 5. 2019 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 29. 1. 1993 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 1. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 31. 3. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 2. 1993 |
Zánik oprávnění | 1. 6. 1999 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 1. 1993 |
Zánik oprávnění | 31. 12. 1995 |
Člen statutárního orgánu: | MUDr. Petra Jansová |
---|
IČO: | 46473092 |
---|---|
Firma: | MUDr. Petra Jansová |
Právní forma: | Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství |
Okres: | Trutnov |
Základní územní jednotka: | Hajnice |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Zaměstnavatelé |
Datum vzniku: | 29. 1. 1993 |
Sídlo: | 148, Hajnice 54466 |
---|
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti |
Sladkovodní akvakultura |
Kompletační a dokončovací práce |
Ubytování |
Činnosti cestovních agentur |
Zubní péče |