MUDr. Lenka Hercíková s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
MUDr. Lenka Hercíková s.r.o. (27530680) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 163, 29431 Písková Lhota. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 1. 2008 MUDr. Lenka Hercíková s.r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o MUDr. Lenka Hercíková s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro MUDr. Lenka Hercíková s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 19. 1. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 388436 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27530680 | |
Jméno: | MUDr. LANDR s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 19.1.2008 |
Zapsána dne: | 19.1.2008 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 19.1.2008 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 163, Písková Lhota 29431, Česká republika | 1.6.2023 |
---|---|---|
Adresa: | Bezručova 2064, Turnov 51101, Česká republika | 30.10.2015 - 1.6.2023 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Provoz nestátního zdravotnického zařízení | 1.6.2023 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1.6.2023 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 19.12.2014 - 1.6.2023 |
provoz nestátního zdravotnického zařízení | 6.4.2009 - 1.6.2023 |
specializovaný maloobchod | 19.1.2008 - 19.12.2014 |
zprostředkování obchodu a služeb | 19.1.2008 - 19.12.2014 |
vydavatelské a nakladatelské činnosti | 19.1.2008 - 19.12.2014 |
masérské, rekondiční a regenerační služby | 19.1.2008 - 1.6.2023 |
jednatel | MUDr. Lenka Hercíková |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2023 |
Adresa | 163, 29431 Písková Lhota |
jednatel | Dagmar Landrová |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2015 do 1.6.2023 |
Adresa | Březová 1535, 51101 Turnov |
jednatel | MUDr. Petr Landr |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2015 do 7.12.2022 |
Adresa | Březová 1535, 51101 Turnov |
jednatel | MUDr. Petr Landr |
---|---|
Ve funkci | od 19.12.2014 do 30.10.2015 |
Adresa | Březová 1535, 51101 Turnov |
jednatel | Dagmar Landrová |
---|---|
Ve funkci | od 19.12.2014 do 30.10.2015 |
Adresa | Březová 1535, 51101 Turnov |
jednatel | Dagmar Landrová |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2008 do 19.12.2014 |
Adresa | Březová 1535, 51101 Turnov |
jednatel | MUDr. Petr Landr |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2008 do 19.12.2014 |
Adresa | Březová 1535, 51101 Turnov |
IČO: | 27530680 |
---|---|
Firma: | MUDr. Lenka Hercíková s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Mladá Boleslav |
Základní územní jednotka: | Písková Lhota |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 19. 1. 2008 |
Sídlo: | 163, Písková Lhota 29431 |
---|
Velkoobchod, kromě motorových vozidel |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Vydavatelské činnosti |
Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu |