MTHAO s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
MTHAO s.r.o. (26682869) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Na betonce 2271, 15300 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 3. 2002 a je stále aktivní. MTHAO s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o MTHAO s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro MTHAO s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 4. 3. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 87055 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26682869 | |
Jméno: | MTHAO s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 4.3.2002 |
Zapsána dne: | 4.3.2002 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 4.3.2002 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na betonce 2271, Praha 15300, Česká republika | 20.5.2014 |
---|---|---|
Adresa: | Na Betonce 2271/10, Praha 5 15300, Česká republika | 28.2.2007 - 20.5.2014 |
Adresa: | 148 E, Praha 5 15900, Česká republika | 10.11.2005 - 28.2.2007 |
Adresa: | Hlubočepská 1081/34, Praha 5 1520, Česká republika | 4.3.2002 - 10.11.2005 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
vydavatelské a nakladatelské činnosti | 4.3.2002 |
jednatel | Dinh Thi Kim Oanh |
---|---|
Ve funkci | od 7.4.2016 |
Adresa | Chmelová 531, 25250 Vestec |
jednatel | Thi Yen Du |
---|---|
Ve funkci | od 7.4.2016 |
Adresa | Chmelová 531, 25250 Vestec |
jednatel | Dinh Thi Kim Oanh |
---|---|
Ve funkci | od 8.1.2013 do 7.4.2016 |
Adresa | Chmelová 531, 25242 Vestec |
jednatel | Thi Yen Du |
---|---|
Ve funkci | od 8.1.2013 do 7.4.2016 |
Adresa | Chmelová 531, 25242 Vestec |
jednatel | Ľubica Laurincová |
---|---|
Ve funkci | od 15.5.2008 do 8.1.2013 |
Adresa | Košťálkova 1105/1, 18200 Praha 8 |
jednatel | Magdaléna Ušiaková |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.2005 do 15.5.2008 |
Adresa | 148 E, 15900 Praha 5 |
jednatel | Jiří Ušiak |
---|---|
Ve funkci | od 4.3.2002 do 10.11.2005 |
Adresa | Kardašovská 753/17, 19800 Praha 9 |
IČO (identifikační číslo): | 26682869 |
---|---|
Jméno: | MTHAO s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 4. 3. 2002 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Na betonce 2271, Praha 15300 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 20. 1. 2014 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 19. 12. 2012 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 4. 3. 2002 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 3. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Thi Yen Du |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Thi Kim Oanh Dinh |
IČO: | 26682869 |
---|---|
Firma: | MTHAO s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 16 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 4. 3. 2002 |
Sídlo: | Na betonce 2271, Praha 15300 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Technické zkoušky a analýzy |
Reklamní činnosti |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Administrativní a kancelářské činnosti |
Ostatní vzdělávání j. n. |