MS Strážkovice z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
MS Strážkovice z.s. (75134195) je Spolek. Sídlí na adrese 15, 37401 Strážkovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 MS Strážkovice z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o MS Strážkovice z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro MS Strážkovice z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 971 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 75134195 | |
Jméno: | MS Strážkovice z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 15, Strážkovice 37401, Česká republika | 16.12.2015 |
---|---|---|
Adresa: | , Strážkovice , | 1.1.2014 - 16.12.2015 |
předseda | Ing. Josef Schoř |
---|---|
Ve funkci | od 9.6.2023 |
Adresa | 40, 37315 Nová Ves |
místopředseda | Jiří Červenka |
---|---|
Ve funkci | od 9.6.2023 |
Adresa | 112, 37401 Strážkovice |
myslivecký hospodář | Jaroslav Burda |
---|---|
Ve funkci | od 9.6.2023 |
Adresa | 34, 37401 Strážkovice |
jednatel | Hana Čechová |
---|---|
Ve funkci | od 9.6.2023 |
Adresa | 158, 37401 Strážkovice |
finanční hospodář | Ing. Rudolf Čech |
---|---|
Ve funkci | od 9.6.2023 |
Adresa | Netolická 1146/6, 37005 České Budějovice |
Finanční hospodář | Ing. Rudolf Čech |
---|---|
Ve funkci | od 8.12.2021 do 9.6.2023 |
Adresa | Netolická 1146/6, 37005 České Budějovice |
Jednatel | Hana Čechová |
---|---|
Ve funkci | od 12.4.2018 do 9.6.2023 |
Adresa | 158, 37401 Strážkovice |
místopředseda | Petr Krejčí |
---|---|
Ve funkci | od 5.6.2018 do 9.6.2023 |
Adresa | Mánesova 416/66, 37001 České Budějovice |
Myslivecký hospodář | Jaroslav Burda |
---|---|
Ve funkci | od 16.12.2015 do 9.6.2023 |
Adresa | 34, 37401 Strážkovice |
Předseda | Ing. Josef Schoř |
---|---|
Ve funkci | od 16.5.2019 do 9.6.2023 |
Adresa | 40, 37315 Nová Ves |
Finanční hospodář | Vojtěch Hronek |
---|---|
Ve funkci | od 5.6.2018 do 8.12.2021 |
Adresa | 34, 37401 Strážkovice |
Předseda | Jiří Červenka |
---|---|
Ve funkci | od 16.12.2015 do 16.5.2019 |
Adresa | 31, 37401 Strážkovice |
Finanční hospodář | Svatopluk Vávra |
---|---|
Ve funkci | od 16.12.2015 do 5.6.2018 |
Adresa | 92, 37006 Nová Ves |
Finanční hospodář | Svatopluk Vávra |
---|---|
Ve funkci | od 16.12.2015 do 5.6.2018 |
Adresa | 92, 37006 Nová Ves |
Jednatel | Hana Čechová |
---|---|
Ve funkci | od 16.8.2017 do 12.4.2018 |
Adresa | 116, 37401 Strážkovice |
Jednatel | Hana Čechová |
---|---|
Ve funkci | od 16.8.2017 do 12.4.2018 |
Adresa | 116, 37401 Strážkovice |
Místopředseda | Miroslav Hlach |
---|---|
Ve funkci | od 16.12.2015 do 15.2.2018 |
Adresa | 104, 37401 Strážkovice |
Místopředseda | Miroslav Hlach |
---|---|
Ve funkci | od 16.12.2015 do 15.2.2018 |
Adresa | 104, 37401 Strážkovice |
Jednatel | Hana Kubatová |
---|---|
Ve funkci | od 16.12.2015 do 16.8.2017 |
Adresa | 116, 37401 Strážkovice |
Jednatel | Hana Kubatová |
---|---|
Ve funkci | od 16.12.2015 do 16.8.2017 |
Adresa | 116, 37401 Strážkovice |
IČO: | 75134195 |
---|---|
Firma: | MS Strážkovice z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | České Budějovice |
Základní územní jednotka: | Strážkovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 13. 10. 1992 |
Sídlo: | 15, Strážkovice 37401 |
---|
Ostatní sportovní činnosti |