MS Stráň Jedomělice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Sídlí na adrese 98, 27378 Jedomělice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 MS Stráň Jedomělice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o MS Stráň Jedomělice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro MS Stráň Jedomělice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 13521 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26622238 | |
Jméno: | MS Stráň Jedomělice | |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 98, Jedomělice 27378, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
Myslivecký hospodář | Mgr. Libor Pospíšil |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2019 |
Adresa | 7, 27401 Slaný |
Předseda | Zdeněk Křepčík |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2019 |
Adresa | U hřiště 240, 43907 Peruc |
JEDNATEL | Ing. Jiří Hora |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2019 |
Adresa | 119, 27378 Jedomělice |
Místopředseda | Václav Ondráček |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2019 |
Adresa | 65, 27377 Malíkovice |
pokladník | Ing. Edita Kosová |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2019 |
Adresa | 49, 25401 Jílové u Prahy |
jednatel | Ing. Edita Kosová |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2017 do 13.4.2019 |
Adresa | 49, 25401 Jílové u Prahy |
předseda | Václav Ondráček |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2016 do 13.4.2019 |
Adresa | 65, 27377 Malíkovice |
myslivecký hospodář | Ing. Jaroslav Uhlík |
---|---|
Ve funkci | od 28.4.2015 do 13.4.2019 |
Adresa | 24, 27376 Pozdeň |
místopředseda | Mgr. Libor Pospíšil |
---|---|
Ve funkci | od 28.4.2015 do 13.4.2019 |
Adresa | 7, 27401 Slaný |
pokladník | Josef Jůn |
---|---|
Ve funkci | od 28.4.2015 do 13.4.2019 |
Adresa | 43, 27378 Jedomělice |
jednatel | Ing. Edita Kosová |
---|---|
Ve funkci | od 28.4.2015 do 11.11.2017 |
Adresa | 29, 27401 Žižice |
jednatel | Ing. Edita Kosová |
---|---|
Ve funkci | od 28.4.2015 do 11.11.2017 |
Adresa | 29, 27401 Žižice |
předseda | Václav Ondráček |
---|---|
Ve funkci | od 28.4.2015 do 26.10.2016 |
Adresa | 129, 27379 Tuřany |
předseda | Václav Ondráček |
---|---|
Ve funkci | od 28.4.2015 do 26.10.2016 |
Adresa | 129, 27379 Tuřany |
IČO: | 26622238 |
---|---|
Firma: | MS Stráň Jedomělice |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Kladno |
Základní územní jednotka: | Jedomělice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 7. 3. 2003 |
Sídlo: | 98, Jedomělice 27378 |
---|
Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti |