MS Podhorák Podhorní Újezd z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
MS Podhorák Podhorní Újezd z.s. (75038765) je Spolek. Sídlí na adrese 141, 50801 Podhorní Újezd a Vojice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 MS Podhorák Podhorní Újezd z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o MS Podhorák Podhorní Újezd z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro MS Podhorák Podhorní Újezd z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 1381 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 75038765 | |
Jméno: | MS Podhorák Podhorní Újezd z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 141, Podhorní Újezd a Vojice 50801, Česká republika | 2.3.2015 |
---|---|---|
Adresa: | , Podhorní Újezd , | 1.1.2014 - 2.3.2015 |
místopředseda výboru | Jaromír Petr |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2021 |
Adresa | 111, 50801 Sobčice |
člen výboru | Pavel Bílek |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2021 |
Adresa | 135, 50801 Podhorní Újezd a Vojice |
kulturní referent | Mgr. Jaroslav Adolf |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2021 |
Adresa | Štrauchova 590, 50601 Jičín |
myslivecký hospodář | Václav Luštický |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2021 |
Adresa | 132, 50754 Podhorní Újezd a Vojice |
jednatel | Ing. Josef Zeman |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2021 |
Adresa | Domoslavická 135, 50752 Ostroměř |
pokladník | Ing. Martin Luňáček Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2021 |
Adresa | T. G. Masaryka 991, 51721 Týniště nad Orlicí |
předseda výboru | David Šidák |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2021 |
Adresa | 91, 50705 Konecchlumí |
Předseda | David Šidák |
---|---|
Ve funkci | od 2.3.2015 do 7.12.2021 |
Adresa | 91, 50705 Konecchlumí |
Místopředseda | Jaromír Petr |
---|---|
Ve funkci | od 2.3.2015 do 7.12.2021 |
Adresa | 111, 50801 Sobčice |
Člen výboru | Pavel Bílek |
---|---|
Ve funkci | od 2.3.2015 do 7.12.2021 |
Adresa | 135, 50801 Podhorní Újezd a Vojice |
Jednatel | Ing. Josef Zeman |
---|---|
Ve funkci | od 2.3.2015 do 7.12.2021 |
Adresa | Domoslavická 135, 50752 Ostroměř |
Pokladník | Mgr. Jaroslav Adolf |
---|---|
Ve funkci | od 2.3.2015 do 7.12.2021 |
Adresa | Štrauchova 590, 50601 Jičín |
Myslivecký hospodář | Václav Luštický |
---|---|
Ve funkci | od 2.3.2015 do 7.12.2021 |
Adresa | 132, 50754 Podhorní Újezd a Vojice |
Kulturní referent | JUDr. Josef Lánský |
---|---|
Ve funkci | od 2.3.2015 do 25.11.2019 |
Adresa | Zahradní 769, 29306 Kosmonosy |
IČO: | 75038765 |
---|---|
Firma: | MS Podhorák Podhorní Újezd z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Jičín |
Základní územní jednotka: | Podhorní Újezd a Vojice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 4. 9. 1992 |
Sídlo: | 141, Podhorní Újezd a Vojice 50801 |
---|
Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti |