MS Mastník Radíč má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
MS Mastník Radíč (42726174) je Spolek. Sídlí na adrese 14, 26401 Radíč. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 MS Mastník Radíč má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o MS Mastník Radíč nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro MS Mastník Radíč na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 3729 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 42726174 | |
Jméno: | MS Mastník Radíč | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 14, Radíč 26401, Česká republika | 22.9.2015 |
---|---|---|
Adresa: | , Radíč , | 1.1.2014 - 22.9.2015 |
předseda mysliveckého spolku | Ing. Marie Červenková |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2023 |
Adresa | 24, 26401 Radíč |
myslivecký hospodář | Vladimír Bartůněk |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2023 |
Adresa | 120, 26401 Kňovice |
místopředseda mysliveckého spolku | Stanislav Šesták |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2023 |
Adresa | Nad Přehradou 826, 26401 Sedlčany |
finanční hospodár | Michal Čermák |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2023 |
Adresa | Na rovinách 575/2, 14200 Praha |
jednatel | Petr Šťovíček |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2023 |
Adresa | 65, 26401 Radíč |
předseda mysliveckého spolku | Ing. Marie Červenková |
---|---|
Ve funkci | od 14.3.2023 do 26.5.2023 |
Adresa | 24, 26401 Radíč |
místopředseda mysliveckého spolku | Stanislav Šesták |
---|---|
Ve funkci | od 14.3.2023 do 26.5.2023 |
Adresa | Nad Přehradou 826, 26401 Sedlčany |
myslivecký hospodář | Vladimír Bartůněk |
---|---|
Ve funkci | od 14.3.2023 do 26.5.2023 |
Adresa | 120, 26401 Kňovice |
finanční hospodář | Michal Čermák |
---|---|
Ve funkci | od 14.3.2023 do 26.5.2023 |
Adresa | Na rovinách 575/2, 14200 Praha |
jednatel | Petr Šťovíček |
---|---|
Ve funkci | od 14.3.2023 do 26.5.2023 |
Adresa | 65, 26401 Radíč |
IČO: | 42726174 |
---|---|
Firma: | MS Mastník Radíč |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Příbram |
Základní územní jednotka: | Radíč |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 1. 11. 1991 |
Sídlo: | 14, Radíč 26401 |
---|
Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti |