MS Hliník z. s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
MS Hliník z. s. (47930438) je Spolek. Sídlí na adrese 68, 76852 Kurovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 a je stále aktivní. MS Hliník z. s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o MS Hliník z. s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro MS Hliník z. s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 3204 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 47930438 | |
Jméno: | MS Hliník z. s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 10.5.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 68, Kurovice 76852, Česká republika | 10.5.2014 |
---|---|---|
Adresa: | 61, Kurovice 76852, Česká republika | 1.1.2014 - 10.5.2014 |
PŘEDSEDA | Vladimír Petřík |
---|---|
Ve funkci | od 13.1.2017 |
Adresa | 47, 76852 Kurovice |
předseda | Petr Daněk |
---|---|
Ve funkci | od 10.5.2014 do 13.1.2017 |
Adresa | 21, 76852 Kurovice |
IČO (identifikační číslo): | 47930438 |
---|---|
Jméno: | MS Hliník z. s. |
Právní forma podnikání: | Spolek |
Vznik první živnosti: | 26. 1. 1993 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | 68, Kurovice 76852 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 2. 6. 2014 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 28. 5. 2014 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 28. 5. 2014 |
Přerušeno od | 8. 6. 2015 |
Člen statutárního orgánu: | Petr Daněk |
---|
IČO: | 47930438 |
---|---|
Firma: | MS Hliník z. s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Kroměříž |
Základní územní jednotka: | Kurovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 26. 1. 1993 |
Sídlo: | 68, Kurovice 76852 |
---|
Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti |