MRX a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
MRX a.s. (27226573) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Havlíčkova 1682/15, 11000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 3. 2005 MRX a.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o MRX a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro MRX a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 17. 3. 2005 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 9844 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27226573 | |
Jméno: | MRX a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 17.3.2005 |
Zapsána dne: | 17.3.2005 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 22.12.2005 | |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
Splaceno | 30 % | |
Platnost od - do | 17.3.2005 - 22.12.2005 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Akcie na majitele | 100 000 Kč | 20 | 17.3.2005 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Havlíčkova 15/1682, Praha 1 11000, Česká republika | 18.12.2007 |
---|---|---|
Adresa: | Olivova 4/2096, Praha 1 11000, Česká republika | 17.3.2005 - 18.12.2007 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor s poskytováním jen základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor. | 17.3.2005 |
člen představenstva | Olga Novikova |
---|---|
Ve funkci | od 29.11.2006 |
Adresa | , Dolgoprudny 141700, Moskevská oblast, Likhacherskoye shosse, 20, budova 2, byt 158 |
člen představenstva | Mgr. Alexander Markov |
---|---|
Ve funkci | od 18.12.2007 |
Adresa | 70, 25083 Třebohostice |
předseda představenstva | Andrey Novikov |
---|---|
Ve funkci | od 18.12.2007 |
Adresa | , Dolgoprudny 141700, Moskevská oblast, Likhacherskoye shosse, 20, budova 2, byt 158 |
člen představenstva | Vladimir Mazepine |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2009 |
Adresa | V lipkách 708/15, 15400 Praha |
člen představenstva | Svetlana Mazepina |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2009 |
Adresa | V lipkách 708/15, 15400 Praha |
člen představenstva | Mgr. Lucie Motlíková |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2005 do 18.12.2007 |
Adresa | Na Jarově 7, 13000 Praha 3 |
člen představenstva | Andrey Novikov |
---|---|
Ve funkci | od 29.11.2006 do 18.12.2007 |
Adresa | , Dolgoprudny 141700, Moskevská oblast, Likhacherskoye shosse, 20, budova 2, byt 158 |
člen | Zuzana Fantová |
---|---|
Ve funkci | od 3.11.2005 do 29.11.2006 |
Adresa | Olivová 1826, 25301 Hostivice |
člen | Magda Kohoutová |
---|---|
Ve funkci | od 3.11.2005 do 29.11.2006 |
Adresa | Dr. Jahna 687/6, 37372 Lišov |
člen představenstva | Mgr. Lucie Motlíková |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2005 do 22.12.2005 |
Adresa | Na Jarově 7, 13000 Praha 3 |
IČO: | 27226573 |
---|---|
Firma: | MRX a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 17. 3. 2005 |
Sídlo: | Havlíčkova 1682/15, Praha 11000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |