Mráček Vladislav, spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Mráček Vladislav, spol. s r.o. (46975179) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 24, 79812 Biskupice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 7. 10. 1992 Mráček Vladislav, spol. s r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Mráček Vladislav, spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Mráček Vladislav, spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 7. 10. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 7609 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 46975179 | |
Jméno: | Mráček Vladislav, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 7.10.1992 |
Zapsána dne: | 7.10.1992 | |
Způsob zastupování Jménem společnosti jedná a podepisuje jednatel. | 7.10.1992 | |
Právní forma právnické osoby - společnost s ručením omezeným. | 7.10.1992 - 8.2.1995 | |
Základní jmění....................100 000,-Kčs, splaceno 50 000,-Kčs. | 7.10.1992 - 8.2.1995 | |
Výše vkladů společníků Vladislav Mráček, Biskupice 24....50 000,-Kčs, splaceno 25 000,-Kčs Milica Mráčková,Biskupice 24......50 000,-Kčs, splaceno 25 000,-Kčs | 7.10.1992 - 8.2.1995 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 8.2.1995 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 24, Biskupice 79812, Česká republika | 31.5.2011 |
---|---|---|
Adresa: | 24, Biskupice , Česká republika | 7.10.1992 - 31.5.2011 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny | 31.5.2011 |
Silniční motorová doprava. | 7.10.1992 - 31.5.2011 |
jednatel | Vladislav Mráček |
---|---|
Ve funkci | od 3.7.2021 |
Adresa | 24, 79812 Biskupice |
jednatel | Vladislav Mráček |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.2011 do 3.7.2021 |
Adresa | 24, 79812 Biskupice |
jednatel | Vladislav Mráček |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.1992 do 31.5.2011 |
Adresa | 24, Biskupice |
IČO: | 46975179 |
---|---|
Firma: | Mráček Vladislav, spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Prostějov |
Základní územní jednotka: | Biskupice |
Počet zaměstnanců: | 6 - 9 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 7. 10. 1992 |
Sídlo: | 24, Biskupice 79812 |
---|
Silniční nákladní doprava |