Mr. Web, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Mr. Web, s.r.o. (24122513) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Smotlachova 580/1, 14200 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 31. 5. 2011 Mr. Web, s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Mr. Web, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Mr. Web, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 31. 5. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 180586 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24122513 | |
Jméno: | Mr. Web, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 31.5.2011 |
Zapsána dne: | 31.5.2011 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 31.5.2011 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Smotlachova 580/1, Praha 14200, Česká republika | 25.3.2016 |
---|---|---|
Adresa: | K Lesu 881/20, Praha 4 14200, Česká republika | 21.5.2012 - 25.3.2016 |
Adresa: | Smotlachova 580/1, Praha 4 14200, Česká republika | 31.5.2011 - 21.5.2012 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 31.5.2011 |
jednatel | Michal Klofáč |
---|---|
Ve funkci | od 26.8.2022 |
Adresa | Hutní 769, 58401 Ledeč nad Sázavou |
jednatel | Michal Klofáč |
---|---|
Ve funkci | od 6.2.2017 do 26.8.2022 |
Adresa | Mezi domy 831, 25242 Jesenice |
jednatel | Michal Klofáč |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.2011 do 6.2.2017 |
Adresa | Mezi domy 831, 25242 Jesenice |
jednatel | Michal Klofáč |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.2011 do 6.2.2017 |
Adresa | Mezi domy 831, 25242 Jesenice |
IČO: | 24122513 |
---|---|
Firma: | Mr. Web, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 12 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 31. 5. 2011 |
Sídlo: | Smotlachova 580/1, Praha 14200 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |