MoYo-ServisPlus s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
MoYo-ServisPlus s.r.o. (28293185) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Hybešova 267/26, 60200 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 6. 2008 a je stále aktivní. MoYo-ServisPlus s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o MoYo-ServisPlus s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro MoYo-ServisPlus s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 27. 6. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 59124 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28293185 | |
Jméno: | JM-ServisPlus s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 27.6.2008 |
Zapsána dne: | 27.6.2008 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 27.6.2008 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Hybešova 267/26, Brno 60200, Česká republika | 22.6.2020 |
---|---|---|
Adresa: | Košinova 870/39, Brno 61200, Česká republika | 5.10.2016 - 22.6.2020 |
Adresa: | Košinova 39, Brno 61200, Česká republika | 27.6.2008 - 5.10.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obory činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti | 15.5.2022 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 26.5.2020 - 15.5.2022 |
Opravy silničních vozidel | 26.5.2020 - 15.5.2022 |
reklamní činnost a marketing | 27.6.2008 - 26.5.2020 |
zprostředkování obchodu a služeb | 27.6.2008 - 26.5.2020 |
maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím | 27.6.2008 - 26.5.2020 |
opravy silničních vozidel | 27.6.2008 - 26.5.2020 |
Jednatel | Moniko Yonash |
---|---|
Ve funkci | od 6.4.2023 |
Adresa | M. Tokarija 71B , Mukačevo |
Jednatel | Moniko Yonash |
---|---|
Ve funkci | od 15.5.2022 do 6.4.2023 |
Adresa | M. Tokarija 71B , Mukačevo |
jednatel | Yevheniy Reys |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2020 do 15.5.2022 |
Adresa | Čejkovická 4114/6, 62800 Brno |
jednatel | Jiří Mrkyvka |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2017 do 26.5.2020 |
Adresa | Rybnická 77/30, 63400 Brno |
jednatel | Jiří Mrkyvka |
---|---|
Ve funkci | od 25.2.2017 do 10.9.2017 |
Adresa | Husova 165/5, 60200 Brno |
jednatel | Jiří Mrkyvka |
---|---|
Ve funkci | od 25.2.2017 do 10.9.2017 |
Adresa | Husova 165/5, 60200 Brno |
jednatel | Jiří Mrkyvka |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2016 do 25.2.2017 |
Adresa | Zoubkova 221/17, 63400 Brno |
jednatel | Jiří Mrkyvka |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2016 do 25.2.2017 |
Adresa | Zoubkova 221/17, 63400 Brno |
jednatel | Jiří Mrkývka |
---|---|
Ve funkci | od 27.6.2008 do 5.10.2016 |
Adresa | Zoubkova 17, 63400 Brno |
IČO (identifikační číslo): | 28293185 |
---|---|
Jméno: | MoYo-ServisPlus s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 27. 6. 2008 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Košinova 870/39, Brno 61200 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 27. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 27. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 6. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 6. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 6. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Jiří Mrkývka |
---|
IČO: | 28293185 |
---|---|
Firma: | MoYo-ServisPlus s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-střed |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 27. 6. 2008 |
Sídlo: | Hybešova 267/26, Brno 60200 |
---|
Obchod s motorovými vozidly, kromě motocyklů |
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů |
Obchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Reklamní činnosti |
Ostatní sportovní činnosti |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |