MOVA spol. s.r.o., má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
MOVA spol. s.r.o., (47909188) je Společnost s ručením omezeným. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 1. 1993 a je stále aktivní. MOVA spol. s.r.o., má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o MOVA spol. s.r.o., nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro MOVA spol. s.r.o., na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 27. 1. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 9341 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 47909188 | |
Jméno: | MOVA spol. s.r.o., | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 27.1.1993 |
Zapsána dne: | 27.1.1993 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 27.1.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Skořepka 336/15, Brno 60200, Česká republika | 13.9.2024 |
---|---|---|
Adresa: | Křídlovická 347/45, Brno 60300, Česká republika | 27.1.1993 - 13.9.2024 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 10.11.2009 |
Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 27.1.1993 - 10.11.2009 |
jednatel | Pavel Mlčoch |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2015 |
Adresa | Houbalova 3023/10, 62800 Brno |
jednatel | Kateřina Mlčochová |
---|---|
Ve funkci | od 11.4.2015 |
Adresa | Houbalova 3023/10, 62800 Brno |
jednatel | Pavel Mlčoch |
---|---|
Ve funkci | od 16.10.2013 do 31.7.2015 |
Adresa | 369, 69110 Kobylí |
jednatel | Kateřina Mlčochová |
---|---|
Ve funkci | od 16.10.2013 do 11.4.2015 |
Adresa | 369, 69110 Kobylí |
jednatel | Pavel Mlčoch |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.2009 do 16.10.2013 |
Adresa | Bohatcova 110/39, 62100 Brno |
jednatel | Kateřina Barvíková |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.2009 do 16.10.2013 |
Adresa | Bohatcova 110/39, 62100 Brno |
Jednatel | Jan Mlčoch |
---|---|
Ve funkci | od 8.6.2006 do 10.11.2009 |
Adresa | Křídlovická 347/45, 60300 Brno |
Jednatel | Jan Mlčoch |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.1993 do 8.6.2006 |
Adresa | Křídlovická 347/45, 60300 Brno |
IČO (identifikační číslo): | 47909188 |
---|---|
Jméno: | MOVA spol. s.r.o., |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 27. 1. 1993 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Skořepka 336/15, Brno 60200 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 27. 1. 1993 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 8. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 1. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Kateřina Mlčochová |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Pavel Mlčoch |
IČO: | 47909188 |
---|---|
Firma: | MOVA spol. s.r.o., |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-střed |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 27. 1. 1993 |
Sídlo: | Křídlovická 347/45, Brno 60300 |
---|
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách |