Mountfield HK Business Club, z.s. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Mountfield HK Business Club, z.s. v likvidaci (03781437) je Spolek. Sídlí na adrese Komenského 1214/2, 50003 Hradec Králové. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 2. 2015 a je stále aktivní. Mountfield HK Business Club, z.s. v likvidaci má dva obory činností.
Jako zdroj dat o Mountfield HK Business Club, z.s. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Mountfield HK Business Club, z.s. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 18. 2. 2015 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 10039 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 03781437 | |
Jméno: | Mountfield HK Business Club, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 18.2.2015 |
Zapsána dne: | 18.2.2015 | |
Výbor spolku rozhodl dne 16. 04. 2024 o zrušení spolku a o vstupu spolku do likvidace s účinností ke dni 01. 05. 2024. | 20.5.2024 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Komenského 1214/2, Hradec Králové 50003, Česká republika | 18.2.2015 |
---|
Prezident výboru spolku | Ing. Martin Soukup |
---|---|
Ve funkci | od 20.5.2024 |
Adresa | Mánesova 915/25, 50002 Hradec Králové |
Viceprezident výboru spolku | Ing. Roman Kainz |
---|---|
Ve funkci | od 20.5.2024 |
Adresa | Italská 615/7, 12000 Praha |
člen výboru spolku | Ing. Aleš Kmoníček |
---|---|
Ve funkci | od 20.5.2024 |
Adresa | Kpt. Bartoše 409, 53009 Pardubice |
člen výboru spolku | Karel Drbohlav |
---|---|
Ve funkci | od 20.5.2024 |
Adresa | Skuhrovecká 136, 25164 Mnichovice |
Viceprezident výboru spolku | Ing. Jiří Jiroušek |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2023 do 20.5.2024 |
Adresa | Na Obci 444, 50302 Předměřice nad Labem |
člen výboru spolku | Karel Drbohlav |
---|---|
Ve funkci | od 18.2.2015 do 20.5.2024 |
Adresa | Skuhrovecká 136, 25164 Mnichovice |
člen výboru spolku | Ing. Roman Kainz |
---|---|
Ve funkci | od 18.2.2015 do 20.5.2024 |
Adresa | Italská 615/7, 12000 Praha |
člen výboru spolku | Ing. Aleš Kmoníček |
---|---|
Ve funkci | od 18.2.2015 do 20.5.2024 |
Adresa | Kpt. Bartoše 409, 53009 Pardubice |
Viceprezident výboru spolku | Ing. Miroslav Schön |
---|---|
Ve funkci | od 22.9.2016 do 20.5.2024 |
Adresa | Heřmanova 1415/1, 17000 Praha |
Prezident výboru spolku | Ing. Martin Soukup |
---|---|
Ve funkci | od 22.9.2016 do 20.5.2024 |
Adresa | Mánesova 915/25, 50002 Hradec Králové |
Viceprezident výboru spolku | Ing. Jiří Jiroušek |
---|---|
Ve funkci | od 18.2.2015 do 20.10.2023 |
Adresa | Na Vyšehradě 204, 50302 Předměřice nad Labem |
člen výboru spolku | Martin Žítek |
---|---|
Ve funkci | od 18.2.2015 do 5.11.2021 |
Adresa | U Cukrovaru 156, 50302 Předměřice nad Labem |
člen výboru spolku | Ing. Martin Soukup |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2016 do 22.9.2016 |
Adresa | Mánesova 915/25, 50002 Hradec Králové |
Prezident výboru spolku | Ing. Miroslav Schön |
---|---|
Ve funkci | od 18.2.2015 do 22.9.2016 |
Adresa | Heřmanova 1415/1, 17000 Praha |
člen výboru spolku | Ing. Martin Soukup |
---|---|
Ve funkci | od 18.2.2015 do 29.6.2016 |
Adresa | Mánesova 808/22, 50002 Hradec Králové |
IČO (identifikační číslo): | 03781437 |
---|---|
Jméno: | Mountfield HK Business Club, z.s. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Spolek |
Vznik první živnosti: | 18. 2. 2015 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Komenského 1214/2, Hradec Králové 50003 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 18. 2. 2015 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Aleš Kmoníček |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Roman KAINZ |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Martin Soukup |
Člen statutárního orgánu: | Karel DRBOHLAV |
IČO: | 03781437 |
---|---|
Firma: | Mountfield HK Business Club, z.s. v likvidaci |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Hradec Králové |
Základní územní jednotka: | Hradec Králové |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 18. 2. 2015 |
Sídlo: | Komenského 1214/2, Hradec Králové 50003 |
---|
Reklamní činnosti |
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |