MOUDER s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
MOUDER s.r.o. (28948246) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Jevanská 1018, 28163 Kostelec nad Černými lesy. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 8. 2009 MOUDER s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o MOUDER s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro MOUDER s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 18. 8. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 155117 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28948246 | |
Jméno: | MOUDER s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 18.8.2009 |
Zapsána dne: | 18.8.2009 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 13.5.2014 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 13.5.2014 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 18.8.2009 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Jevanská 1018, Kostelec nad Černými Lesy 28163, Česká republika | 18.8.2009 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 18.8.2009 |
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů | 18.8.2009 |
jednatel | Adolf Mouder |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.2021 |
Adresa | Jevanská 1018, 28163 Kostelec nad Černými Lesy |
jednatel | Adolf Mouder |
---|---|
Ve funkci | od 15.5.2014 do 5.3.2021 |
Adresa | Jevanská 1018, 28163 Kostelec nad Černými Lesy |
jednatel | Adolf Mouder |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.2010 do 15.5.2014 |
Adresa | Jevanská 1018, 28163 Kostelec nad Černými Lesy |
jednatel | Adolf Mouder |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2009 do 13.5.2014 |
Adresa | Jevanská 1018, 28163 Kostelec nad Černými Lesy |
IČO: | 28948246 |
---|---|
Firma: | MOUDER s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha-východ |
Základní územní jednotka: | Kostelec nad Černými lesy |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 18. 8. 2009 |
Sídlo: | Jevanská 1018, Kostelec nad Černými lesy 28163 |
---|
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů |
Velkoobchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů |