MOTOKLUB Šlikova Ves, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
MOTOKLUB Šlikova Ves, z.s. (10855181) je Spolek. Sídlí na adrese 28, 50601 Podhradí. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 6. 2021 MOTOKLUB Šlikova Ves, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o MOTOKLUB Šlikova Ves, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro MOTOKLUB Šlikova Ves, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 8. 6. 2021 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 13725 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 10855181 | |
Jméno: | MOTOKLUB Šlikova Ves, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 8.6.2021 |
Zapsána dne: | 8.6.2021 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 28, Podhradí 50601, Česká republika | 8.6.2021 |
---|
Předseda výboru | Pavel Vítek |
---|---|
Ve funkci | od 8.6.2021 |
Adresa | 28, 50601 Podhradí |
Místopředseda výboru | Jiří Skarke |
---|---|
Ve funkci | od 9.2.2023 |
Adresa | Kosmonautů 767, 50601 Jičín |
Místopředseda výboru | Lukáš Desenský |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2022 do 9.2.2023 |
Adresa | 66, 50601 Podhradí |
Místopředseda výboru | Lukáš Desenský |
---|---|
Ve funkci | od 8.6.2021 do 13.4.2022 |
Adresa | 17, 50601 Staré Místo |
IČO: | 10855181 |
---|---|
Firma: | MOTOKLUB Šlikova Ves, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Jičín |
Základní územní jednotka: | Podhradí |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 8. 6. 2021 |
Sídlo: | 28, Podhradí 50601 |
---|
Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti |