Motoklub Kostelec nad Černými lesy, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Motoklub Kostelec nad Černými lesy, z.s. (02286777) je Spolek. Sídlí na adrese Generála Vedrala Sázavského 123, 28163 Kostelec nad Černými lesy. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Motoklub Kostelec nad Černými lesy, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Motoklub Kostelec nad Černými lesy, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Motoklub Kostelec nad Černými lesy, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 26322 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 02286777 | |
Jméno: | Motoklub Kostelec nad Černými lesy, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Generála Vedrala Sázavského 123, Kostelec nad Černými lesy 28163, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
předseda | Radek Lomič |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.2024 |
Adresa | Generála Vedrala Sázavského 123, 28163 Kostelec nad Černými lesy |
místopředseda | Pavel Fehér |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.2024 |
Adresa | náměstí Smiřických 48, 28163 Kostelec nad Černými lesy |
pokladník | Pavel Vojta |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.2024 |
Adresa | Na Kopci 384, 25162 Mukařov |
kontrolní člen | Marek Lomič |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.2024 |
Adresa | Generála Vedrala Sázavského 123, 28163 Kostelec nad Černými lesy |
předseda | Radek Lomič |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2024 do 21.5.2024 |
Adresa | Generála Vedrala Sázavského 123, 28163 Kostelec nad Černými lesy |
místopředseda | Pavel Fehér |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2024 do 21.5.2024 |
Adresa | náměstí Smiřických 48, 28163 Kostelec nad Černými lesy |
pokladník | Pavel Vojta |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2024 do 21.5.2024 |
Adresa | Na Kopci 384, 25162 Mukařov |
kontrolní člen | Marek Lomič |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2024 do 21.5.2024 |
Adresa | Generála Vedrala Sázavského 123, 28163 Kostelec nad Černými lesy |
IČO: | 02286777 |
---|---|
Firma: | Motoklub Kostelec nad Černými lesy, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Praha-východ |
Základní územní jednotka: | Kostelec nad Černými lesy |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 1. 11. 2013 |
Sídlo: | Generála Vedrala Sázavského 123, Kostelec nad Černými lesy 28163 |
---|
Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti |