Mostecký dům s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Mostecký dům s.r.o. (46710078) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Lipová 808/18, 43401 Most. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 5. 1992 a je stále aktivní. Mostecký dům s.r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o Mostecký dům s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Mostecký dům s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 29. 5. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 2414 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 46710078 | |
Jméno: | S P E K T R U M - M s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 29.5.1992 |
Zapsána dne: | 29.5.1992 |
Základní kapitál | 22 160 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 4.11.2022 | |
Základní kapitál | 160 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 2.11.1992 - 4.11.2022 | |
Základní kapitál | 120 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 29.5.1992 - 2.11.1992 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Lipová 808/18, Most 43401, Česká republika | 16.3.2020 |
---|---|---|
Adresa: | Mikoláše Alše 2247/20, Most 43401, Česká republika | 2.7.2012 - 16.3.2020 |
Adresa: | maršála Žukova 1508/08, Most , Česká republika | 29.5.1992 - 2.7.2012 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona s obory činnosti: - velkoobchod a maloobchod | 17.3.2022 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 16.3.2020 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 16.3.2020 - 17.3.2022 |
hostinská činnost | 4.8.1992 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 29.5.1992 - 16.3.2020 |
provoz městské tržnice a pronájem prostranství a nebytových prostor | 29.5.1992 - 16.3.2020 |
Jednatel | Jiří Mikač |
---|---|
Ve funkci | od 12.11.2013 |
Adresa | Táboritů 2220/10, 43401 Most |
jednatel | Martina Hubínková |
---|---|
Ve funkci | od 16.3.2020 do 17.3.2022 |
Adresa | Okružní 3412/21, 43401 Most |
Jednatel | Marcel Oktábec |
---|---|
Ve funkci | od 12.11.2013 do 16.3.2020 |
Adresa | Mikoláše Alše 2247/20, 43401 Most |
Jednatel | Jiří Mikač |
---|---|
Ve funkci | od 2.7.2012 do 12.11.2013 |
Adresa | Táboritů 2220/10, 43401 Most |
Jednatel | Marcel Oktábec |
---|---|
Ve funkci | od 2.7.2012 do 12.11.2013 |
Adresa | Mikoláše Alše 2247/20, 43401 Most |
Jednatel | Věra Foktová |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.1992 do 2.7.2012 |
Adresa | maršála Žukova 1508/08, Most |
Jednatel | Veronika Lanková |
---|---|
Ve funkci | od 26.8.1993 do 2.7.2012 |
Adresa | Na vrátku 1311, Most |
Jednatel | Blanka Dolejšová |
---|---|
Ve funkci | od 26.9.2003 do 2.7.2012 |
Adresa | Eduarda Basse 1157, bl. 515, Most |
Jednatel | Blanka Dolejšová |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.1992 do 26.9.2003 |
Adresa | J.Kubelíka 1537, bl.505, Most |
Jednatel | Ing. Petr Štembera |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.1992 do 26.8.1993 |
Adresa | kpt.Jaroše 57 bl.651, Most |
IČO (identifikační číslo): | 46710078 |
---|---|
Jméno: | Mostecký dům s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 29. 5. 1992 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Lipová 808/18, Most 43401 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 14. 7. 1992 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 29. 5. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 5. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 5. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Jiří Mikač |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Martina Hubínková |
IČO: | 46710078 |
---|---|
Firma: | Mostecký dům s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Most |
Základní územní jednotka: | Most |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 29. 5. 1992 |
Sídlo: | Lipová 808/18, Most 43401 |
---|
Velkoobchod s výrobky převážně pro domácnost |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí s bytovými prostory |
Pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí s nebytovými prostory |