Mossley s.r.o. "^v likvidaci"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Mossley s.r.o. "^v likvidaci"^ (29442923) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Čujkovova 1714/21, 70030 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 4. 2012 Mossley s.r.o. "^v likvidaci"^ má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Mossley s.r.o. "^v likvidaci"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Mossley s.r.o. "^v likvidaci"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 19. 4. 2012 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 53494 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29442923 | |
Jméno: | Mossley s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 19.4.2012 |
Zapsána dne: | 19.4.2012 | |
Právní důvod zrušení společnosti: Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. 7 Cm 191/2020-9, ze dne 22. 9. 2020, které nabylo právní moci dne 4. 11. 2020, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 29.12.2020 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 19.4.2012 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Čujkovova 1714/21, Ostrava 70030, Česká republika | 29.11.2019 |
---|---|---|
Adresa: | Březová 36, Šenov 73934, Česká republika | 19.12.2013 - 29.11.2019 |
Adresa: | Starobělská 1063/13, Ostrava 70030, Česká republika | 19.4.2012 - 19.12.2013 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 29.11.2019 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 13.11.2015 - 9.8.2019 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 19.4.2012 - 13.11.2015 |
Jednatel | Bohumil Tejnický |
---|---|
Ve funkci | od 29.1.2020 |
Adresa | Zeyerova 2572/1, 70200 Ostrava |
Jednatel | Bohumil Tejnický |
---|---|
Ve funkci | od 13.11.2015 do 29.1.2020 |
Adresa | Karola Śliwky 622/3, 73301 Karviná |
Jednatel | Patrik Maďa |
---|---|
Ve funkci | od 13.11.2015 do 29.11.2019 |
Adresa | Březová 36, 73934 Šenov |
jednatel | Bohumil Tejnický |
---|---|
Ve funkci | od 19.4.2012 do 13.11.2015 |
Adresa | Božkova 549/31, 73401 Karviná |
jednatel | Patrik Maďa |
---|---|
Ve funkci | od 19.4.2012 do 13.11.2015 |
Adresa | Březová 36, 73934 Šenov |
IČO: | 29442923 |
---|---|
Firma: | Mossley s.r.o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Ostrava-Jih |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 19. 4. 2012 |
Sídlo: | Čujkovova 1714/21, Ostrava 70030 |
---|
Nespecializovaný velkoobchod |
Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Činnosti reklamních agentur |
Fotografické činnosti |
Překladatelské a tlumočnické činnosti |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Ostatní vzdělávání |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |
Informační a komunikační činnosti |