MOSLYKO s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
MOSLYKO s.r.o. v likvidaci (27133729) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese K Pyramidce 45/3, 19015 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 3. 2004 MOSLYKO s.r.o. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o MOSLYKO s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro MOSLYKO s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 15. 3. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 98796 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27133729 | |
Jméno: | MOSLYKO s.r.o. v likvidaci | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 15.3.2004 |
Zapsána dne: | 15.3.2004 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 83Cm 904/2022-5 ze dne 19.10.2022 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 19.11.2022. | 27.9.2023 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 15.3.2004 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | K Pyramidce 45/3, Praha 9 19015, Česká republika | 15.3.2004 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
velkoobchod | 15.3.2004 - 20.2.2017 |
vydavatelské a nakladatelské činnosti | 15.3.2004 - 20.2.2017 |
dokončovací stavební práce | 15.3.2004 - 20.2.2017 |
správa a údržba nemovitostí | 15.3.2004 - 20.2.2017 |
reklamní činnost a marketing | 15.3.2004 - 20.2.2017 |
povrchové úpravy a svařování kovů | 15.3.2004 - 20.2.2017 |
grafické práce a kreslířské práce | 15.3.2004 - 20.2.2017 |
jednatel | Oleh Kolach |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2006 |
Adresa | , Chust, Zelena 163/10 |
jednatel | Vasyl Korshynskyy |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.2004 do 13.7.2006 |
Adresa | , Zakarpatská oblast, Tereblja, ul. Duchovyča 28 |
IČO: | 27133729 |
---|---|
Firma: | MOSLYKO s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha-Satalice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 15. 3. 2004 |
Sídlo: | K Pyramidce 45/3, Praha 19015 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |