Mortons s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Mortons s.r.o. v likvidaci (04588649) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese tř. T. G. Masaryka 1108, 73801 Frýdek-Místek. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 11. 2015 a je stále aktivní. Mortons s.r.o. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Mortons s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Mortons s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 24. 11. 2015 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 64271 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 04588649 | |
Jméno: | Motra Finance s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 24.11.2015 |
Zapsána dne: | 24.11.2015 | |
Jediný společník obchodní společnosti dne 1.8.2022 rozhodl o zrušení obchodní společnosti s likvidací. | 3.8.2022 |
Základní kapitál | 3 600 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 23.6.2020 | |
Základní kapitál | 1 200 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 9.7.2019 - 23.6.2020 | |
Základní kapitál | 700 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 21.3.2019 - 9.7.2019 | |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 24.11.2015 - 21.3.2019 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | tř. T. G. Masaryka 1108, Frýdek-Místek 73801, Česká republika | 9.6.2017 |
---|---|---|
Adresa: | 5. května 782, Frýdlant nad Ostravicí 73911, Česká republika | 24.11.2015 - 9.6.2017 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Poskytování platebních služeb malého rozsahu | 24.11.2015 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 24.11.2015 |
jednatel | Vadim Ivlijev |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2022 |
Adresa | Tihase 5, Pühajõe küla, Toila vald , Ida-Viru maakond |
jednatel | Natalja Tarassenko |
---|---|
Ve funkci | od 17.4.2019 |
Adresa | Virbi 18-165 , Tallinn |
jednatel | Pavel Moskala |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2019 do 18.4.2024 |
Adresa | 5. května 782, 73911 Frýdlant nad Ostravicí |
jednatel | Vadim Ivlijev |
---|---|
Ve funkci | od 31.1.2019 do 3.8.2022 |
Adresa | Lõokese 21, Pühajõe , Ida-Viru maakond |
jednatel | Pavel Moskala |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2015 do 31.1.2019 |
Adresa | 5. května 782, 73911 Frýdlant nad Ostravicí |
IČO (identifikační číslo): | 04588649 |
---|---|
Jméno: | Mortons s.r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 24. 11. 2015 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | tř. T. G. Masaryka 1108, Frýdek-Místek 73801 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 24. 11. 2015 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Zánik oprávnění | 19. 11. 2015 |
Člen statutárního orgánu: | Vadim Ivlijev |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Natalja Tarassenko |
IČO: | 04588649 |
---|---|
Firma: | Mortons s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Frýdek-Místek |
Základní územní jednotka: | Frýdek-Místek |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 24. 11. 2015 |
Sídlo: | tř. T. G. Masaryka 1108, Frýdek-Místek 73801 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |