MORKOVŠTÍ OCHOTNÍCI z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
MORKOVŠTÍ OCHOTNÍCI z.s. (22675027) je Spolek. Sídlí na adrese Náměstí 29, 76833 Morkovice-Slížany. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 MORKOVŠTÍ OCHOTNÍCI z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o MORKOVŠTÍ OCHOTNÍCI z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro MORKOVŠTÍ OCHOTNÍCI z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 12780 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 22675027 | |
Jméno: | MORKOVŠTÍ OCHOTNÍCI o.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Náměstí 29, Morkovice-Slížany 76833, Česká republika | 24.4.2017 |
---|---|---|
Adresa: | Kolaříkova 425, Morkovice-Slížany 76833, Česká republika | 1.1.2014 - 24.4.2017 |
místopředseda výboru | Eva Gnidová |
---|---|
Ve funkci | od 25.6.2020 |
Adresa | Sokolská 709, 76833 Morkovice-Slížany |
předseda výboru | Daniel Přecechtěl |
---|---|
Ve funkci | od 24.4.2017 |
Adresa | Trávníky 420, 79826 Nezamyslice |
člen výboru | Jakub Brablík |
---|---|
Ve funkci | od 24.4.2017 |
Adresa | 108, 76834 Pačlavice |
místopředseda výboru | Eva Seemannová |
---|---|
Ve funkci | od 24.4.2017 do 25.6.2020 |
Adresa | Sokolská 709, 76833 Morkovice-Slížany |
IČO: | 22675027 |
---|---|
Firma: | MORKOVŠTÍ OCHOTNÍCI z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Kroměříž |
Základní územní jednotka: | Morkovice-Slížany |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 1. 11. 2007 |
Sídlo: | Náměstí 29, Morkovice-Slížany 76833 |
---|
Umělecká tvorba |