MORGAN TREVOR, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
MORGAN TREVOR, s.r.o. (27605914) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Národní 339/11, 11000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 10. 2006 a je stále aktivní. MORGAN TREVOR, s.r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o MORGAN TREVOR, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro MORGAN TREVOR, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 3. 10. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 118407 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27605914 | |
Jméno: | Morgan Trevor, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 3.10.2006 |
Zapsána dne: | 3.10.2006 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 200 000 Kč | |
Platnost od - do | 3.10.2006 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Národní 11, Praha 1 11000, Česká republika | 3.10.2006 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 23.6.2011 |
projektová činnost ve výstavbě | 3.10.2006 |
provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 3.10.2006 |
inženýrská činnost v investiční výstavbě | 3.10.2006 - 23.6.2011 |
realitní činnost | 3.10.2006 - 23.6.2011 |
činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury | 3.10.2006 - 23.6.2011 |
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd | 3.10.2006 - 23.6.2011 |
Jednatel | Mgr. Simona Krejčová |
---|---|
Ve funkci | od 13.9.2021 |
Adresa | Křížová 3110/1d, 15000 Praha |
Jednatel | Mgr. Adam Zaydlar |
---|---|
Ve funkci | od 15.10.2020 do 13.9.2021 |
Adresa | Radovská 784, 19800 Praha |
jednatel | Jakub Sýkora |
---|---|
Ve funkci | od 23.4.2015 do 15.10.2020 |
Adresa | Benkova 1687/36, 14900 Praha |
jednatel | Michal Pavel MBA |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2015 do 8.7.2017 |
Adresa | Komenského 289/7, 25091 Zeleneč |
jednatel | Michal Pavel MBA |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2015 do 8.7.2017 |
Adresa | Komenského 289/7, 25091 Zeleneč |
jednatel | Mgr. Tomáš Urbanec |
---|---|
Ve funkci | od 17.10.2007 do 23.4.2015 |
Adresa | Vodárenská 794/3, 36001 Karlovy Vary |
jednatel | Michal Pavel |
---|---|
Ve funkci | od 3.10.2006 do 23.6.2011 |
Adresa | Komenského 289/7, 25091 Zeleneč |
IČO (identifikační číslo): | 27605914 |
---|---|
Jméno: | MORGAN TREVOR, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 3. 10. 2006 |
Celkový počet živností: | 7 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Národní 339/11, Praha 11000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 3. 10. 2006 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 3. 10. 2006 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 3. 10. 2006 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 10. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 10. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 10. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 10. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Adam Zaydlar |
---|
IČO: | 27605914 |
---|---|
Firma: | MORGAN TREVOR, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 3. 10. 2006 |
Sídlo: | Národní 339/11, Praha 11000 |
---|
Výstavba bytových a nebytových budov |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd |