Morema Group a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Morema Group a.s. (27244431) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Duškova 164, 15000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 6. 2005 a je stále aktivní. Morema Group a.s. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Morema Group a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Morema Group a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 11. 6. 2005 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 9950 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27244431 | |
Jméno: | MEDOX PLUS a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 11.6.2005 |
Zapsána dne: | 11.6.2005 | |
Dne 10.6.2008 rozhodl jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady o zrušení vstupu společnosti do likvidace ke dni 10.6.2008. | 6.11.2009 - 25.11.2009 | |
Dne 29.11.2007 rozhodl jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady o zrušení společnosti s likvidací ke dni 1.1.2008. | 8.1.2008 - 6.11.2009 |
Základní kapitál | 3 300 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 11.6.2005 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Akcie na jméno | 100 000 Kč | 33 | 15.9.2017 |
Akcie na majitele | 20 000 Kč | 165 | 11.6.2005 - 15.9.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Duškova 164, Praha 15000, Česká republika | 15.9.2017 |
---|---|---|
Adresa: | Táborská 619, Praha 4 14000, Česká republika | 6.11.2009 - 15.9.2017 |
Adresa: | Politických vězňů 98, Kolín III 28002, Česká republika | 11.6.2005 - 6.11.2009 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 15.9.2023 |
provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 23.2.2010 - 15.9.2023 |
zemědělství | 25.11.2009 - 15.9.2023 |
výroba a zpracování paliv a maziv | 6.11.2009 - 15.9.2023 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 6.11.2009 - 15.9.2023 |
velkoobchod | 11.6.2005 - 6.11.2009 |
specializovaný maloobchod | 11.6.2005 - 6.11.2009 |
zemědělství | 11.6.2005 - 6.11.2009 |
výroba potravinářských výrobků | 11.6.2005 - 6.11.2009 |
výroba a zpracování paliv a maziv | 11.6.2005 - 6.11.2009 |
člen správní rady | Adam Luxburg |
---|---|
Ve funkci | od 19.9.2023 |
Adresa | Na bělidle 910/20, 15000 Praha |
předseda správní rady | Adam Luxburg |
---|---|
Ve funkci | od 15.9.2023 do 19.9.2023 |
Adresa | Na bělidle 910/20, 15000 Praha |
Předseda správní rady | Mgr. Ing. Aleš Doležal |
---|---|
Ve funkci | od 15.9.2017 do 15.9.2023 |
Adresa | Mandloňová 828/1, 19000 Praha |
Statutární ředitel | Mgr. Ing. Aleš Doležal |
---|---|
Ve funkci | od 15.9.2017 do 1.1.2021 |
Adresa | Mandloňová 828/1, 19000 Praha |
předseda představenstva | Mgr. Ing. Aleš Doležal |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.2016 do 15.9.2017 |
Adresa | Mandloňová 828/1, 19000 Praha |
předseda představenstva | Mgr. Ing. Aleš Doležal |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.2016 do 15.9.2017 |
Adresa | Mandloňová 828/1, 19000 Praha |
předseda představenstva | Mgr. Ing. Aleš Doležal |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2009 do 23.7.2016 |
Adresa | Mandloňová 828/1, 19000 Praha 9 |
Člen představenstva | JUDr. Jan Matějíček |
---|---|
Ve funkci | od 11.6.2005 do 6.11.2009 |
Adresa | Štítarská 139, Kolín II |
Člen představenstva | Ing. Ivana Fílová |
---|---|
Ve funkci | od 11.6.2005 do 6.11.2009 |
Adresa | Zelenohorská 78, Plzeň |
Předseda představenstva | Ing. Vladimír Dlouhý |
---|---|
Ve funkci | od 11.6.2005 do 6.11.2009 |
Adresa | K Trnové 225, Jíloviště |
IČO (identifikační číslo): | 27244431 |
---|---|
Jméno: | Morema Group a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 11. 6. 2005 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Duškova 164, Praha 15000 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 1. 1. 2010 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 11. 6. 2005 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 6. 2005 |
Zánik oprávnění | 2. 11. 2013 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 6. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 6. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 6. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Mgr. Aleš Doležal |
---|
IČO: | 27244431 |
---|---|
Firma: | Morema Group a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 5 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 11. 6. 2005 |
Sídlo: | Duškova 164, Praha 15000 |
---|
Chov drobných hospodářských zvířat |
Smíšené hospodářství |
Výroba ostatních potravinářských výrobků j. n. |
Výroba rafinovaných ropných produktů |
Výstavba bytových a nebytových budov |
Nespecializovaný velkoobchod |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Administrativní a kancelářské činnosti |