Moravín, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Moravín, z.s. (48455172) je Spolek. Sídlí na adrese Zámek 22/1, 69201 Mikulov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Moravín, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Moravín, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Moravín, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 515 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48455172 | |
Jméno: | Moravín, svaz moravských vinařů, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Zámek 22/1, Mikulov 69201, Česká republika | 22.7.2014 |
---|---|---|
Adresa: | Zámek 1, Valtice 69142, Česká republika | 1.1.2014 - 22.7.2014 |
Místopředseda výboru | Vladimíra Seidlová |
---|---|
Ve funkci | od 16.3.2023 |
Adresa | Nová 1014/48, 69201 Mikulov |
Předseda výboru | Richard Šemík |
---|---|
Ve funkci | od 16.3.2023 |
Adresa | Magistrů 202/16, 14000 Praha |
Člen výboru | Ing. Pavel Zemánek |
---|---|
Ve funkci | od 16.3.2023 |
Adresa | 196, 68733 Drslavice |
Člen výboru | Robert Číž |
---|---|
Ve funkci | od 16.3.2023 |
Adresa | Zahradní 268, 69201 Pavlov |
Člen výboru | Ing. Ivana Flajšingerová |
---|---|
Ve funkci | od 16.3.2023 |
Adresa | Komenského 35, 66701 Židlochovice |
Člen výboru | Petr Hubačka |
---|---|
Ve funkci | od 16.3.2023 |
Adresa | 262, 69619 Mikulčice |
Člen výboru | Ing. Ivo Bukovský |
---|---|
Ve funkci | od 16.3.2023 |
Adresa | 435, 69110 Kobylí |
Člen výboru | Ing. Alice Becková |
---|---|
Ve funkci | od 16.3.2023 |
Adresa | Koněvova 818/10, 69201 Mikulov |
Člen výboru | Ing. Hynek Holánek |
---|---|
Ve funkci | od 16.3.2023 |
Adresa | 234, 69123 Ivaň |
člen | Ing. Robert Číž |
---|---|
Ve funkci | od 28.5.2021 do 16.3.2023 |
Adresa | Zahradní 268, 69201 Pavlov |
člen | Josef Urbánek |
---|---|
Ve funkci | od 13.5.2016 do 16.3.2023 |
Adresa | Nádražní 308, 69127 Popice |
člen | RNDr. František Kratochvil DrSc. |
---|---|
Ve funkci | od 13.5.2016 do 16.3.2023 |
Adresa | Údolní 394/20, 60200 Brno |
člen | Petr Hubačka |
---|---|
Ve funkci | od 13.5.2016 do 16.3.2023 |
Adresa | 262, 69619 Mikulčice |
místopředseda | Vladimíra Seidlová |
---|---|
Ve funkci | od 13.5.2016 do 16.3.2023 |
Adresa | Nová 1014/48, 69201 Mikulov |
člen | Ing. Alice Becková |
---|---|
Ve funkci | od 13.5.2016 do 16.3.2023 |
Adresa | Koněvova 818/10, 69201 Mikulov |
člen | Ing. Ivo Bukovský |
---|---|
Ve funkci | od 13.5.2016 do 16.3.2023 |
Adresa | 435, 69110 Kobylí |
předseda | Ing. Hynek Holánek |
---|---|
Ve funkci | od 13.5.2016 do 16.3.2023 |
Adresa | 234, 69123 Ivaň |
člen | Ladislav Langr |
---|---|
Ve funkci | od 18.7.2019 do 16.3.2023 |
Adresa | Školní 124, 69129 Dolní Věstonice |
člen | Ing. Robert Číž |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.2021 do 28.5.2021 |
Adresa | Pavlovská 1472/41, 69201 Mikulov |
člen | Ing. Robert Číž |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.2018 do 26.2.2021 |
Adresa | Zahradní 268, 69201 Pavlov |
člen | Ladislav Langr |
---|---|
Ve funkci | od 13.5.2016 do 18.7.2019 |
Adresa | 124, 69129 Dolní Věstonice |
člen | Ing. Robert Číž |
---|---|
Ve funkci | od 13.5.2016 do 15.3.2018 |
Adresa | Květnového vítězství 1740/12, 14900 Praha |
člen | Ing. Robert Číž |
---|---|
Ve funkci | od 13.5.2016 do 15.3.2018 |
Adresa | Květnového vítězství 1740/12, 14900 Praha |
IČO: | 48455172 |
---|---|
Firma: | Moravín, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Břeclav |
Základní územní jednotka: | Mikulov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 21. 4. 1993 |
Sídlo: | Zámek 22/1, Mikulov 69201 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |