MORANGIE, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
MORANGIE, s.r.o. (25605089) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Bílkova 865/11, 11000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 8. 1997 MORANGIE, s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o MORANGIE, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro MORANGIE, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 29. 8. 1997 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 54168 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25605089 | |
Jméno: | MORANGIE, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 29.8.1997 |
Zapsána dne: | 29.8.1997 |
Základní kapitál | 120 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 29.8.1997 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Bílkova 865/11, Praha 11000, Česká republika | 23.4.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Vězeňská 5, Praha 1 , Česká republika | 23.1.1998 - 23.4.2016 |
Adresa: | Petrská 12, Praha 1 , Česká republika | 29.8.1997 - 23.1.1998 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Správa nemovitostí | 24.2.1999 - 5.9.2006 |
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uved. v příl.z.č.455/1991 Sb. v úplném znění a tímto zákonem vyloučeného | 24.2.1999 - 5.9.2006 |
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, pokud vedle pronájmu pronajimatelem nejsou poskytovány jiné než základní služby zajišťující řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor. | 29.8.1997 |
jednatel | Hedvika El-Houbi Laurichová |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.2022 |
Adresa | Bílkova 865/11, 11000 Praha |
Jednatel | Mauro Piccinini |
---|---|
Ve funkci | od 23.4.2016 do 21.1.2022 |
Adresa | Bílkova 865/11, 11000 Praha |
Jednatel | Mauro Piccinini |
---|---|
Ve funkci | od 8.12.2005 do 23.4.2016 |
Adresa | Bílkova 19, 11000 Praha 1 |
Jednatel | Paolo Ribolla |
---|---|
Ve funkci | od 2.9.1999 do 8.12.2005 |
Adresa | Sázavská 8, Praha 2 |
Jednatel | Mauro Piccinini |
---|---|
Ve funkci | od 23.1.1998 do 2.9.1999 |
Adresa | Vězeňská 5, Praha 1 |
Jednatel | JUDr. Jiří Krechler |
---|---|
Ve funkci | od 29.8.1997 do 23.1.1998 |
Adresa | Petrská 12, Praha 1 |
IČO: | 25605089 |
---|---|
Firma: | MORANGIE, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 29. 8. 1997 |
Sídlo: | Bílkova 865/11, Praha 11000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |