MONTY Edu v.o.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
MONTY Edu v.o.s. (47986182) je Veřejná obchodní společnost. Sídlí na adrese Domažlická 599/6, 71300 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 6. 1993 a je stále aktivní. MONTY Edu v.o.s. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o MONTY Edu v.o.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro MONTY Edu v.o.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 23. 6. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | AXVIII 872 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 47986182 | |
Jméno: | MONTY Edu v.o.s. | |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost | 23.6.1993 |
Zapsána dne: | 23.6.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Domažlická 599/6, Ostrava 71300, Česká republika | 3.12.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Dělnická 24 , Havířov-Město 73601, Česká republika | 23.6.1993 - 16.8.2008 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 30.1.2012 |
mimoškolní výchova a vzdělávání dětí | 16.8.2008 - 30.1.2012 |
-provozování zdravotní péče v oboru: SPZ - zubní laborant se specializací v úseku práce snímací náhrady a v úseku práce fixní náhrady -nestátní zdravotnické zařízení ambulantní péče - 2 zubní laboratoře, výkon činností na základě ordinace zubního lékaře | 23.6.1993 - 16.8.2008 |
společník | Alexandra Vidláková |
---|---|
Ve funkci | od 3.12.2015 |
Adresa | Domažlická 599/6, 71300 Ostrava |
společník | Mgr. Petr Vidlák Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 3.12.2015 |
Adresa | Domažlická 599/6, 71300 Ostrava |
společník | Mgr. Petr Vidlák Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 16.8.2008 do 3.12.2015 |
Adresa | Domažlická 599/6, 71300 Ostrava |
společník | Alexandra Vidláková |
---|---|
Ve funkci | od 16.8.2008 do 3.12.2015 |
Adresa | Domažlická 599/6, 71300 Ostrava |
Mária Vrublová | |
Ve funkci | od 23.6.1993 do 16.8.2008 |
Adresa | Masarykova 1007 , 73514 Orlová-Lutyně |
Alena Honlová | |
Ve funkci | od 23.6.1993 do 16.8.2008 |
Adresa | Družstevnická 16 , 73601 Havířov-Bludovice |
IČO (identifikační číslo): | 47986182 |
---|---|
Jméno: | MONTY Edu v.o.s. |
Právní forma podnikání: | Veřejná obchodní společnost |
Vznik první živnosti: | 23. 6. 1993 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 1 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 28. 4. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 4. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 4. 2000 |
Zánik oprávnění | 12. 6. 2000 |
IČO: | 47986182 |
---|---|
Firma: | MONTY Edu v.o.s. |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Slezská Ostrava |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 23. 6. 1993 |
Sídlo: | Domažlická 599/6, Ostrava 71300 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Ostatní vzdělávání j. n. |