MONTY Bohemia s.r.o. "^v likvidaci"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
MONTY Bohemia s.r.o. "^v likvidaci"^ (25375890) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Na trati 210/39, 77900 Olomouc. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 6. 1997 a je stále aktivní. MONTY Bohemia s.r.o. "^v likvidaci"^ má tři obory činností.
Jako zdroj dat o MONTY Bohemia s.r.o. "^v likvidaci"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro MONTY Bohemia s.r.o. "^v likvidaci"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 17. 6. 1997 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 16518 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25375890 | |
Jméno: | MONTY Bohemia s.r.o. "v likvidaci" | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 17.6.1997 |
Zapsána dne: | 17.6.1997 | |
Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. 26 Cm 256/2004-14 ze dne 9.8.2005, které nabylo právní moci dne 14.9.2005, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 7.11.2005 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 17.6.1997 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na trati 210/39, Olomouc 77900, Česká republika | 30.9.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Na trati 39, Olomouc 77900, Česká republika | 28.1.1998 - 30.9.2016 |
Adresa: | Klokočí 13, Hranice 4 , Česká republika | 17.6.1997 - 28.1.1998 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej mimo zboží uvedené v příloze 1 až 3 živnostenského zákona. | 17.6.1997 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb | 17.6.1997 |
výroba a montáž rolet a žaluzií | 17.6.1997 |
jednatel | Petr Majer |
---|---|
Ve funkci | od 24.10.2018 |
Adresa | Pekařská 246/80, 60200 Brno |
jednatel | Petr Majer |
---|---|
Ve funkci | od 25.3.2017 |
Adresa | Zámecká 24, 68724 Uherský Ostroh |
jednatel | Petr Majer |
---|---|
Ve funkci | od 7.8.2015 |
Adresa | Blatnická 441, 68724 Uherský Ostroh |
jednatel | Petr Majer |
---|---|
Ve funkci | od 25.3.2017 do 24.10.2018 |
Adresa | Zámecká 24, 68724 Uherský Ostroh |
jednatel | Petr Majer |
---|---|
Ve funkci | od 7.8.2015 do 25.3.2017 |
Adresa | Blatnická 441, 68724 Uherský Ostroh |
jednatel | Petr Majer |
---|---|
Ve funkci | od 28.1.1998 do 7.8.2015 |
Adresa | Lozíbky 1043/15, Brno-Husovice |
jednatel | Vladimír Otáhal |
---|---|
Ve funkci | od 17.6.1997 do 28.1.1998 |
Adresa | Klokočí 13, Hranice 4 |
IČO (identifikační číslo): | 25375890 |
---|---|
Jméno: | MONTY Bohemia s.r.o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 17. 6. 1997 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Na trati 210/39, Olomouc 77900 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 17. 6. 1997 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 6. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 6. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 6. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Petr Majer |
---|
IČO: | 25375890 |
---|---|
Firma: | MONTY Bohemia s.r.o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Olomouc |
Základní územní jednotka: | Olomouc |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 17. 6. 1997 |
Sídlo: | Na trati 210/39, Olomouc 77900 |
---|
Výroba ostatních kovodělných výrobků j. n. |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |