MONTIX, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
MONTIX, a.s. (29447020) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Družstevní 1393/30, 78985 Mohelnice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 6. 2012 a je stále aktivní. MONTIX, a.s. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o MONTIX, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro MONTIX, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 21. 6. 2012 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 10300 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29447020 | |
Jméno: | MONTIX, a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 21.6.2012 |
Zapsána dne: | 21.6.2012 | |
Následkem realizace fúze sloučením zanikající společnosti BR 1 LNX s.r.o., se sídlem Hlučínská 96/1, 747 23 Bolatice, IČO: 06602673, s nástupnickou společností MONTIX, a.s., se sídlem Družstevní 1393/30, 789 85 Mohelnice, IČO: 29447020, došlo k zániku zanikající společnosti BR 1 LNX s.r.o. bez likvidace a k přechodu jejího jmění na nástupnickou společnost MONTIX, a.s., a to na základě projektu fúze sloučením ze dne 30.3.2022. | 1.7.2022 | |
Dle Projektu rozdělení formou odštěpení sloučením dle ust. § 15, § 250, § 280, § 290, § 314 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., Zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění ze dne 25.6.2019 došlo k rozdělení společnosti MONTIX, a.s., se sídlem nám. Osvobození 6/14, 783 35 Horka nad Moravou, IČO 29447020, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 10300, sloučením odštěpované části jmění se společností AM LUMIFLEX EU, s.r.o., se sídlem Msgr. Šrámka 1061/33, 741 01 Nový Jičín, IČO 03248852, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 59673. | 1.8.2019 | |
Dle Projektu fúze sloučením dle ust. § 15, § 70, § 100 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., Zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění ze dne 15.11.2016 přešlo na akciovou společnost MONTIX, a.s., se sídlem nám. Osvobození 6/14, 783 35 Horka nad Moravou, IČ 29447020, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 10300, jako společnost nástupnickou veškeré jmění zanikající akciové společnosti MOHE Finance a.s., se sídlem Sadová 1243/16, 789 85 Mohelnice, IČ 04294165, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 10732. | 1.1.2017 | |
Počet členů statutárního orgánu: 4 | 23.4.2014 - 21.3.2016 | |
Počet členů dozorčí rady: 1 | 23.4.2014 - 21.3.2016 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 23.4.2014 |
Základní kapitál | 2 580 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100;00 % | |
Platnost od - do | 1.1.2017 | |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 21.6.2012 - 1.1.2017 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
prioritní akcie na jméno | 20 000 Kč | 29 | 1.1.2017 |
akcie se zvláštními právy | 20 000 Kč | 29 | 1.1.2017 |
kmenové akcie na jméno | 20 000 Kč | 71 | 1.1.2017 |
kmenové akcie na jméno | 20 000 Kč | 100 | 23.4.2014 - 1.1.2017 |
akcie na majitele | 20 000 Kč | 100 | 21.6.2012 - 23.4.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Družstevní 1393/30, Mohelnice 78985, Česká republika | 21.9.2020 |
---|---|---|
Adresa: | nám. Osvobození 6/14, Horka nad Moravou 78335, Česká republika | 21.3.2016 - 21.9.2020 |
Adresa: | nám. Osvobození 6/14, Horka nad Moravou 78335, Česká republika | 21.6.2012 - 21.3.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, v oborech činností: Výroba plastových a pryžových výrobků Zprostředkování obchodu a služeb Ubytovací služby | 11.1.2022 |
Zprostředkování zaměstnání na území České republiky občanům ČR a jejich rodinným příslušníkům a občanům států EU/EHP a jejich rodinným příslušníkům, pro všechny druhy prací v automobilovém průmyslu, podle ust. § 14 odst. 1 písm. a) a c) zákona o zaměstnanosti, tj. v těchto formách zprostředkování: písm. a) vyhledávání zaměstnání pro fyzickou osobu, která se o práci uchází, a vyhledávání zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly, písm. c) poradenská a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí dle ust. § 15 zákona o zaměstnanosti | 30.10.2012 |
Zprostředkování zaměstnání na území České republiky občanům ČR a jejich rodinným příslušníkům a občanům států EU/EHP a jejich rodinným příslušníkům, pro všechny druhy prací v automobilovém průmyslu, podle ust. § 14 odst. 1 písm. b) zákona o zaměstnanosti, tj. v této formě zprostředkování: písm. b) zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro uživatele, kterým se rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení | 30.10.2012 |
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí | 30.10.2012 - 11.1.2022 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 21.6.2012 - 11.1.2022 |
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení | 21.6.2012 |
člen představenstva | Jakub Jurůj |
---|---|
Ve funkci | od 23.4.2023 |
Adresa | Sadová 125/27, 78985 Mohelnice |
předseda představenstva | Ing. Petr Mitura |
---|---|
Ve funkci | od 7.6.2021 |
Adresa | Slunečná 560, 74764 Velká Polom |
člen představenstva | Libor Černý |
---|---|
Ve funkci | od 17.8.2022 |
Adresa | U Staré elektrárny 1881/4, 71000 Ostrava |
člen představenstva | Ing. Radek Horák MBA |
---|---|
Ve funkci | od 24.5.2021 |
Adresa | Sklopčická 601, 72526 Ostrava |
člen představenstva | Jakub Jurůj |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.2023 do 23.4.2023 |
Adresa | Olomoucká 258/30, 78985 Mohelnice |
člen představenstva | Jiří Pořický |
---|---|
Ve funkci | od 2.2.2022 do 26.2.2023 |
Adresa | U Hřiště 228, 75366 Hustopeče nad Bečvou |
člen představenstva | Ing. Miroslav Galuška |
---|---|
Ve funkci | od 11.6.2021 do 2.2.2022 |
Adresa | U Kovárny 1143/1, 77900 Olomouc |
člen představenstva | Eva Sedláčková |
---|---|
Ve funkci | od 31.10.2019 do 7.6.2021 |
Adresa | Skrbeňská 600/28, 78335 Horka nad Moravou |
Člen představenstva | JUDr. Radim Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2021 do 24.5.2021 |
Adresa | 450, 74257 Libhošť |
Místopředseda představenstva | Ing. Marek Sedláček Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2021 do 24.5.2021 |
Adresa | Skrbeňská 600/28, 78335 Horka nad Moravou |
Předseda představenstva | Ing. Oldřich Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2020 do 24.5.2021 |
Adresa | 583, 74257 Libhošť |
Místopředseda představenstva | Ing. Marek Sedláček Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 21.3.2016 do 12.3.2021 |
Adresa | Skrbeňská 600/28, 78335 Horka nad Moravou |
Člen představentsva | JUDr. Radim Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.2017 do 12.3.2021 |
Adresa | 450, 74257 Libhošť |
Předseda představenstva | Ing. Oldřich Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 31.10.2019 do 28.8.2020 |
Adresa | Staškova 167/65, 78985 Mohelnice |
člen představenstva | Eva Sedláčková |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2015 do 31.10.2019 |
Adresa | Skrbeňská 600/28, 78335 Horka nad Moravou |
Předseda představenstva | Ing. Oldřich Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 21.3.2016 do 31.10.2019 |
Adresa | Staškova 167/65, 78985 Mohelnice |
Člen představentsva | Mgr. Radim Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 21.3.2016 do 1.1.2017 |
Adresa | 450, 74257 Libhošť |
místopředseda představenstva | Ing. Oldřich Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 23.4.2014 do 21.3.2016 |
Adresa | Staškova 167/65, 78985 Mohelnice |
člen představenstva | Bc. Michal Pecha |
---|---|
Ve funkci | od 23.4.2014 do 21.3.2016 |
Adresa | Peškova 523/12, 77900 Olomouc |
předseda představenstva | Vlastimil Sedláček |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2015 do 23.1.2016 |
Adresa | Skrbeňská 600/28, 78335 Horka nad Moravou |
člen představenstva | Eva Sedláčková |
---|---|
Ve funkci | od 21.6.2012 do 20.11.2015 |
Adresa | Skrbeňská 600/28, 78335 Horka nad Moravou |
předseda představenstva | Vlastimil Sedláček |
---|---|
Ve funkci | od 21.6.2012 do 20.11.2015 |
Adresa | Skrbeňská 600/28, 78335 Horka nad Moravou |
místopředseda představenstva | Bc. Michal Pecha |
---|---|
Ve funkci | od 21.6.2012 do 23.4.2014 |
Adresa | Peškova 523/12, 77900 Olomouc |
IČO (identifikační číslo): | 29447020 |
---|---|
Jméno: | MONTIX, a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 21. 6. 2012 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Družstevní 1393/30, Mohelnice 78985 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 21. 6. 2012 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 21. 6. 2012 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 10. 2012 |
Zánik oprávnění | 7. 11. 2013 |
Člen statutárního orgánu: | Eva Sedláčková |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Oldřich Svoboda |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Marek Sedláček Ph.D. |
Člen statutárního orgánu: | JUDr. Radim Svoboda |
IČO: | 29447020 |
---|---|
Firma: | MONTIX, a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Šumperk |
Základní územní jednotka: | Mohelnice |
Počet zaměstnanců: | 250 - 499 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 21. 6. 2012 |
Sídlo: | Družstevní 1393/30, Mohelnice 78985 |
---|
Výroba pryžových a plastových výrobků |
Výroba ostatních plastových výrobků |
Výroba elektrických osvětlovacích zařízení |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Ubytování |
Činnosti související se zaměstnáním |