Montessori mateřská škola a klub Kladno, z. s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Sídlí na adrese V. Burgra 136, 27201 Kladno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 4. 2015 a je stále aktivní. Montessori mateřská škola a klub Kladno, z. s. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Montessori mateřská škola a klub Kladno, z. s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Montessori mateřská škola a klub Kladno, z. s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 30. 4. 2015 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 62322 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 03974936 | |
Jméno: | Montessori klub Kladno, z. s. | |
Zapsána dne: | 30.4.2015 | |
Rada volí ze svého středu předsedu a má právo ho též odvolat. Tímto je zrušena funkce místopředsedy spolku. | 16.9.2022 | |
Změna názvu funkcí členů statutárního orgánu: Současný ředitel spolku se považuje za předsedu spolku dle jeho stanov. Současný zástupce ředitele spolku se považuje za místopředsedu spolku dle jeho stanov. | 22.7.2015 - 16.9.2022 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | V. Burgra 136, Kladno 27201, Česká republika | 30.4.2015 |
---|
předsedkyně | Petra Líbová |
---|---|
Ve funkci | od 22.7.2015 |
Adresa | V. Burgra 136, 27201 Kladno |
členka rady | Vlasta Priknerová |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.2019 |
Adresa | 78, 27304 Hradečno |
člen rady | Vojtěch Líba |
---|---|
Ve funkci | od 16.9.2022 |
Adresa | V. Burgra 136, 27201 Kladno |
místopředsedkyně | Markéta Lážnovská |
---|---|
Ve funkci | od 22.7.2015 do 16.9.2022 |
Adresa | Sokolovská 208, 27351 Pletený Újezd |
členka rady | Lenka Pívalová |
---|---|
Ve funkci | od 22.7.2015 do 12.12.2019 |
Adresa | U Hvězdy 2292, 27201 Kladno |
ředitelka | Petra Líbová |
---|---|
Ve funkci | od 30.4.2015 do 22.7.2015 |
Adresa | V. Burgra 136, 27201 Kladno |
zástupkyně ředitelky | Markéta Lážnovská |
---|---|
Ve funkci | od 30.4.2015 do 22.7.2015 |
Adresa | Sokolovská 208, 27351 Pletený Újezd |
členka rady | Lenka Pívalová |
---|---|
Ve funkci | od 30.4.2015 do 22.7.2015 |
Adresa | U Hvězdy 2292, 27201 Kladno |
ředitelka | Petra Líbová |
---|---|
Ve funkci | od 22.7.2015 do 22.7.2015 |
Adresa | V. Burgra 136, 27201 Kladno |
zástupkyně ředitelky | Markéta Lážnovská |
---|---|
Ve funkci | od 22.7.2015 do 22.7.2015 |
Adresa | Sokolovská 208, 27351 Pletený Újezd |
IČO (identifikační číslo): | 03974936 |
---|---|
Jméno: | Montessori mateřská škola a klub Kladno, z. s. |
Právní forma podnikání: | Spolek |
Vznik první živnosti: | 30. 4. 2015 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | V. Burgra 136, Kladno 27201 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 26. 8. 2015 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 9. 7. 2015 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 15. 6. 2015 |
Člen statutárního orgánu: | Petra Líbová |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Markéta Lážnovská |
IČO: | 03974936 |
---|---|
Firma: | Montessori mateřská škola a klub Kladno, z. s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Kladno |
Základní územní jednotka: | Kladno |
Počet zaměstnanců: | 20 - 24 zaměstnanci |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 30. 4. 2015 |
Sídlo: | V. Burgra 136, Kladno 27201 |
---|
Stravování ve školních zařízeních, menzách |
Předškolní vzdělávání |
Ostatní vzdělávání j. n. |
Provozování kulturních zařízení |
Sportovní činnosti |
Činnosti organizací dětí a mládeže |