MONTCOM s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
MONTCOM s.r.o. (25849786) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 539, 73943 Staříč. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 12. 1999 a je stále aktivní. MONTCOM s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o MONTCOM s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro MONTCOM s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 28. 12. 1999 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 21909 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25849786 | |
Jméno: | H+P AUTOCAR, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 28.12.1999 |
Zapsána dne: | 28.12.1999 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 11.5.2015 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 11.5.2015 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 28.12.1999 - 11.5.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 539, Staříč 73943, Česká republika | 11.5.2015 |
---|---|---|
Adresa: | 539, Staříč 73943, Česká republika | 3.12.2009 - 11.5.2015 |
Adresa: | Vodárenská 424, Paskov 73921, Česká republika | 28.12.1999 - 3.12.2009 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to zejména v těchto oborech činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod | 24.3.2023 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 11.5.2015 - 24.3.2023 |
maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny | 5.4.2002 - 11.5.2015 |
maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím | 5.4.2002 - 11.5.2015 |
velkoobchod | 5.4.2002 - 11.5.2015 |
zprostředkování služeb | 5.4.2002 - 11.5.2015 |
zprostředkování obchodu | 5.4.2002 - 11.5.2015 |
specializovaný maloobchod | 5.4.2002 - 11.5.2015 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, služeb, zakázek a reklamy | 28.12.1999 - 5.4.2002 |
koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej | 28.12.1999 - 5.4.2002 |
Jednatel | Radek Henych |
---|---|
Ve funkci | od 11.5.2015 |
Adresa | Na výsluní 500, 73932 Řepiště |
jednatel | Čestmír Palička |
---|---|
Ve funkci | od 5.2.2024 |
Adresa | Vodárenská 424, 73921 Paskov |
Jednatel | Jiřina Paličková |
---|---|
Ve funkci | od 11.5.2015 do 5.2.2024 |
Adresa | Vodárenská 424, 73921 Paskov |
Jednatel | Jiřina Paličková |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.1999 do 11.5.2015 |
Adresa | Vodárenská 424, 73921 Paskov |
Jednatel | Radek Henych |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2004 do 11.5.2015 |
Adresa | Na výsluní 500, 73932 Řepiště |
Jednatel | Radek Henych |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.1999 do 24.11.2004 |
Adresa | Jana Čapka 3078, 73801 Frýdek-Místek |
IČO (identifikační číslo): | 25849786 |
---|---|
Jméno: | MONTCOM s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 28. 12. 1999 |
Celkový počet živností: | 9 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | 539, Staříč 73943 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 28. 12. 1999 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 12. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 12. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 12. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 12. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 12. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 12. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 12. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 12. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Radek Henych |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Čestmír Palička |
IČO: | 25849786 |
---|---|
Firma: | MONTCOM s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Frýdek-Místek |
Základní územní jednotka: | Staříč |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 28. 12. 1999 |
Sídlo: | 539, Staříč 73943 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách |