Montáže Mocek s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Montáže Mocek s.r.o. (06286003) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Kijevská 99/42, 37005 České Budějovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 7. 2017 a je stále aktivní. Montáže Mocek s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o Montáže Mocek s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Montáže Mocek s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 20. 7. 2017 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 27252 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 06286003 | |
Jméno: | SUPERCRAFT s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 20.7.2017 |
Zapsána dne: | 20.7.2017 |
Základní kapitál | 500 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 20.7.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Kijevská 99/42, České Budějovice 37005, Česká republika | 7.12.2017 |
---|---|---|
Adresa: | Rybná 716/24, Praha 11000, Česká republika | 20.7.2017 - 7.12.2017 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 20.7.2017 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 20.7.2017 |
jednatel | Michal Kábrt |
---|---|
Ve funkci | od 20.7.2017 |
Adresa | 96, 55225 Rychnovek |
jednatel | Bc. Michaela Mocková |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2017 |
Adresa | Kijevská 99/42, 37005 České Budějovice |
jednatel | Martin Mocek |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2017 |
Adresa | Kijevská 99/42, 37005 České Budějovice |
jednatel | Michal Kábrt |
---|---|
Ve funkci | od 20.7.2017 do 7.12.2017 |
Adresa | 96, 55225 Rychnovek |
IČO (identifikační číslo): | 06286003 |
---|---|
Jméno: | Montáže Mocek s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 20. 7. 2017 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Kijevská 99/42, České Budějovice 37005 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 17. 5. 2019 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 17. 5. 2019 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 20. 7. 2017 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Zánik oprávnění | 17. 5. 2017 |
Člen statutárního orgánu: | Martin Mocek |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Michaela Mocková |
IČO: | 06286003 |
---|---|
Firma: | Montáže Mocek s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | České Budějovice |
Základní územní jednotka: | České Budějovice |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 20. 7. 2017 |
Sídlo: | Kijevská 99/42, České Budějovice 37005 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |