Montana Group s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Montana Group s.r.o. v likvidaci (24780073) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Berlínská 1491/9, 10200 Praha 10. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 12. 2010 Montana Group s.r.o. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Montana Group s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Montana Group s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 13. 12. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 173641 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24780073 | |
Jméno: | Montana Group s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 13.12.2010 |
Zapsána dne: | 13.12.2010 | |
Usnesením Městského soudu v Praze č.j. 87 Cm 941/2024- 5 ze dne 16.5.2024, které nabylo právní moci dnem 18.6.2024, byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 25.7.2024 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 13.12.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Berlínská 1491/9, Praha 10200, Česká republika | 13.12.2010 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 20.1.2011 - 18.6.2018 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 13.12.2010 |
jednatel | Sergey Mironenko |
---|---|
Ve funkci | od 18.6.2013 |
Adresa | Kalinina 22/64 , Chabarovsk |
jednatel | Serhiy Makushynskyy |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2011 do 18.6.2013 |
Adresa | , Luck, Volynska oblast, Hlovard Temovskeho 8 |
jednatel | Olha Antonyuk |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2011 do 18.6.2013 |
Adresa | , Mykolajiv, ul. Kolodejnaja 6 |
jednatel | Vitaliy Mykhaylyshyn |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2010 do 18.6.2013 |
Adresa | , Lypovycja, Ivano-Frankivska oblast |
jednatel | Vasyl Freyiv |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2010 do 18.6.2013 |
Adresa | , Nyžnij Strutyn, Ivano-Frankivská oblast |
jednatel | Vasyl Kovalchuk |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2010 do 18.6.2013 |
Adresa | , Holen 19, Ivano-Frankivská oblast |
jednatel | Nadiya Bak |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2010 do 18.6.2013 |
Adresa | , Horodenka, Ivano-Frankivská oblast, Chuprynky 9 |
jednatel | Lyubov Tsyutsyura |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2010 do 18.6.2013 |
Adresa | , Horodenka, Strilce, Bandery 47 |
jednatel | Vitaliy Chopovskyy |
---|---|
Ve funkci | od 13.12.2010 do 18.6.2013 |
Adresa | , obec Suchodil, Ivano-Frankivská oblast |
jednatel | Volodymyr Ivasiv |
---|---|
Ve funkci | od 13.12.2010 do 18.6.2013 |
Adresa | , obec Lesivka, Ivano-Frankivska, ul. Lesi Ukrajinky 37 |
jednatel | Roman Hodvan |
---|---|
Ve funkci | od 13.12.2010 do 18.6.2013 |
Adresa | , obec Kostelivka, Zakarpatska oblast, ul. 16 lipnja 10 |
Jednatel | Chiril Poiarchin |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2011 do 18.6.2013 |
Adresa | , Orhei, Jakira 301/26 |
jednatel | Gegham Poghosyan |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2011 do 18.6.2013 |
Adresa | , Debed, Gugarkská oblast |
jednatel | Ryhor Kashpur |
---|---|
Ve funkci | od 13.12.2010 do 18.6.2013 |
Adresa | , Minsk, ul. Russijanova 29/50 |
jednatel | Victoria Folomeeva |
---|---|
Ve funkci | od 13.12.2010 do 18.6.2013 |
Adresa | , obec Solotča, Rjazanská obl., ul. Dunaj 39 |
jednatel | Ihar Siuld |
---|---|
Ve funkci | od 13.12.2010 do 15.2.2011 |
Adresa | Habřická 177/6, 15521 Praha 10 |
IČO (identifikační číslo): | 24780073 |
---|---|
Jméno: | Montana Group s.r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 13. 12. 2010 |
Člen statutárního orgánu: | Sergey Mironenko |
---|
IČO: | 24780073 |
---|---|
Firma: | Montana Group s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 15 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 13. 12. 2010 |
Sídlo: | Berlínská 1491/9, Praha 10200 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |