MOLOTOV a.s. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
MOLOTOV a.s. v likvidaci (27883531) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Fáblovka 404, 53352 Pardubice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 4. 2007 MOLOTOV a.s. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o MOLOTOV a.s. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro MOLOTOV a.s. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 4. 4. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 2755 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27883531 | |
Jméno: | MOLOTOV a.s. v likvidaci | |
Právní forma: | Akciová společnost | 4.4.2007 |
Zapsána dne: | 4.4.2007 | |
Společnost zrušena s likvidací ke dni 18.7.2009 usnesením Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích ze dne 2.6.2009, sp.zn. 44 Cm 151/2009- | 28.7.2009 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 4.4.2007 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Kmenové akcie na majitele | 200 000 Kč | 10 | 4.4.2007 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Fáblovka 404, Pardubice 53352, Česká republika | 23.9.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Roháčova 188/37, Praha 3 13000, Česká republika | 4.4.2007 - 12.11.2007 |
předseda představenstva | Zdeněk Svítil |
---|---|
Ve funkci | od 12.11.2007 |
Adresa | Táborská 350/32, 14200 Praha 4 |
člen představenstva | Cyrill Široký |
---|---|
Ve funkci | od 12.11.2007 |
Adresa | Koberkova 1261, 19800 Praha 9 |
člen představenstva | Pavel Hájek |
---|---|
Ve funkci | od 12.11.2007 |
Adresa | Lázeňská 36, 54225 Janské Lázně |
člen představenstva | Cyrill Široký |
---|---|
Ve funkci | od 23.9.2016 |
Adresa | Koberkova 1261, 19800 Praha |
člen představenstva | Pavel Hájek |
---|---|
Ve funkci | od 23.9.2016 |
Adresa | Lázeňská 36, 54225 Janské Lázně |
člen představenstva | Pavel Hájek |
---|---|
Ve funkci | od 12.11.2007 do 23.9.2016 |
Adresa | Lázeňská 36, 54225 Janské Lázně |
předseda představenstva | Zdeněk Svítil |
---|---|
Ve funkci | od 12.11.2007 do 23.9.2016 |
Adresa | Táborská 350/32, 14200 Praha 4 |
člen představenstva | Cyrill Široký |
---|---|
Ve funkci | od 12.11.2007 do 23.9.2016 |
Adresa | Koberkova 1261, 19800 Praha 9 |
člen představenstva | Jana Mertlová |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2007 do 12.11.2007 |
Adresa | 214, 37826 Lodhéřov |
IČO: | 27883531 |
---|---|
Firma: | MOLOTOV a.s. v likvidaci |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Pardubice |
Základní územní jednotka: | Pardubice II |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 4. 4. 2007 |
Sídlo: | Fáblovka 404, Pardubice 53352 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |