Molichem, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Molichem, a.s. (04095341) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Spálená 86/9, 11000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 5. 2015 a je stále aktivní. Molichem, a.s. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o Molichem, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Molichem, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 20. 5. 2015 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 20627 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 04095341 | |
Jméno: | Molichem, a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 20.5.2015 |
Zapsána dne: | 20.5.2015 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 2 000 000 Kč | |
Platnost od - do | 20.5.2015 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Akcie na jméno | 50 000 Kč | 40 | 20.5.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Spálená 86/9, Praha 11000, Česká republika | 21.2.2019 |
---|---|---|
Adresa: | Libeňský ostrov 1555, Praha 18000, Česká republika | 20.5.2015 - 21.2.2019 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona obory činnosti: Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd | 20.5.2015 |
Hana Krejčová | |
Ve funkci | od 3.12.2020 do 1.1.2021 |
Adresa | Zálesí 1129/82, 14200 Praha |
předseda správní rady | Ondřej Štemberk |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2017 do 3.12.2020 |
Adresa | Preslova 652/19, 15000 Praha |
statutární ředitel | Ondřej Štemberk |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2017 do 3.12.2020 |
Adresa | Preslova 652/19, 15000 Praha |
předseda správní rady | Ondřej Štemberk |
---|---|
Ve funkci | od 20.5.2015 do 20.10.2017 |
Adresa | 26, 26255 Petrovice |
statutární ředitel | Ondřej Štemberk |
---|---|
Ve funkci | od 20.5.2015 do 20.10.2017 |
Adresa | 26, 26255 Petrovice |
IČO (identifikační číslo): | 04095341 |
---|---|
Jméno: | Molichem, a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 20. 5. 2015 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Spálená 86/9, Praha 11000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 20. 5. 2015 |
Člen statutárního orgánu: | Hana Krejčová |
---|
IČO: | 04095341 |
---|---|
Firma: | Molichem, a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 20. 5. 2015 |
Sídlo: | Spálená 86/9, Praha 11000 |
---|
Výroba jiných základních anorganických chemických látek |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd |