MOHINI v.o.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
MOHINI v.o.s. (24696561) je Veřejná obchodní společnost. Sídlí na adrese U kolejí 315/4, 16100 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 6. 2010 MOHINI v.o.s. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o MOHINI v.o.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro MOHINI v.o.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 14. 6. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | A 72553 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24696561 | |
Jméno: | MOHINI v.o.s. | |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost | 14.6.2010 |
Zapsána dne: | 14.6.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | U Kolejí 315/4, Praha 6 16000, Česká republika | 14.6.2010 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedné v přílohách 1-3 živnostenského zákona | 14.6.2010 - 15.4.2021 |
společník | Andriy Protsiv |
---|---|
Ve funkci | od 14.6.2010 |
Adresa | Čortovka , Ivanofrankovská oblast |
společník | Nataliya Teslya |
---|---|
Ve funkci | od 14.6.2010 |
Adresa | Stryjska 21A/10 , Lvovská oblast |
společník | Lesya Strashivska |
---|---|
Ve funkci | od 14.6.2010 |
Adresa | N.Gvardiji 13, Lvovská oblast |
společník | Valeriy Strashivskyy |
---|---|
Ve funkci | od 14.6.2010 |
Adresa | N.Gvardiji 13, Lvovská oblast |
společník | Volodymyr Urushchak |
---|---|
Ve funkci | od 14.6.2010 |
Adresa | Ševčenka 20/24, Lvovská oblast |
společník | Oleksandra Tupychak |
---|---|
Ve funkci | od 14.6.2010 |
Adresa | Ševčenka 55/2, Lvovská oblast |
společník | Ruslan Karpa |
---|---|
Ve funkci | od 14.6.2010 |
Adresa | Ševčenka 13/1, Lvovská oblast |
společník | Ivan Popovych |
---|---|
Ve funkci | od 21.6.2010 |
Adresa | 39, Zakarpatská oblast |
společník | Iryna Tkach |
---|---|
Ve funkci | od 21.6.2010 |
Adresa | Dzeržynskoho 9, Holoovanivsk |
společník | Anton Bezhi |
---|---|
Ve funkci | od 14.6.2010 |
Adresa | , Prizren |
společník | Vasyl Podoley |
---|---|
Ve funkci | od 14.6.2010 |
Adresa | 26, Zakarpatská oblast |
společník | Nataliya Hanhur |
---|---|
Ve funkci | od 14.6.2010 |
Adresa | 52, Zakarpatská oblast |
společník | Ivan Bondarenko |
---|---|
Ve funkci | od 14.6.2010 |
Adresa | 39, Zakarpatská oblast |
společník | Liliana Gangur |
---|---|
Ve funkci | od 14.6.2010 |
Adresa | , Slobodzeja |
společník | Vitalie Ivanov |
---|---|
Ve funkci | od 14.6.2010 |
Adresa | , Molovata |
společník | Victor Boaghe |
---|---|
Ve funkci | od 14.6.2010 |
Adresa | , Molovata |
společník | Andrei Cazacu |
---|---|
Ve funkci | od 14.6.2010 |
Adresa | , okr. Orhej |
společník | Maria Moraru |
---|---|
Ve funkci | od 14.6.2010 |
Adresa | M.Eminesku 15/23, Gloden |
společník | Lidiya Kreychi |
---|---|
Ve funkci | od 14.6.2010 |
Adresa | Vacha 64, Čerkaská oblast |
společník | Mira Soknic |
---|---|
Ve funkci | od 14.6.2010 |
Adresa | , Sarajevo |
společník | Bujar Syla |
---|---|
Ve funkci | od 14.6.2010 |
Adresa | B.Osmani 20, Ferizaj |
společník | Ulyana Pogorila |
---|---|
Ve funkci | od 14.6.2010 |
Adresa | , Ivanofrankovska oblast |
společník | Nataliya Okipnyak |
---|---|
Ve funkci | od 14.6.2010 |
Adresa | Vesnjana 3, Lvov |
společník | Vasyl Pogorilyy |
---|---|
Ve funkci | od 14.6.2010 |
Adresa | , Ivanofrankovska oblast |
společník | Mariya Grynyshyn |
---|---|
Ve funkci | od 14.6.2010 |
Adresa | Ivanivka 27, Ivanofrankovská oblast |
společník | Nataliya Pankush |
---|---|
Ve funkci | od 14.6.2010 |
Adresa | Ukrajinska 65A , Ivanofrankovská oblast |
společník | Vasyl Tkachyk |
---|---|
Ve funkci | od 14.6.2010 |
Adresa | Čortovec , Ivanofrankovská oblast |
společník | Iryna Tkach |
---|---|
Ve funkci | od 14.6.2010 do 21.6.2010 |
Adresa | Dzeržynskoho 9, Holoovanivsk |
společník | Ivan Popovych |
---|---|
Ve funkci | od 14.6.2010 do 21.6.2010 |
Adresa | 39, Zakarpatská oblast |
IČO: | 24696561 |
---|---|
Firma: | MOHINI v.o.s. |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 6 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 14. 6. 2010 |
Sídlo: | U kolejí 315/4, Praha 16100 |
---|
Výroba ostatních potravinářských výrobků j. n. |
Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství |
Demolice a příprava staveniště |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Překladatelské a tlumočnické činnosti |