Modřanská zemědělská, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Modřanská zemědělská, a.s. (28255038) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Klimentská 1207/10, 11000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 2. 2008 Modřanská zemědělská, a.s. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Modřanská zemědělská, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Modřanská zemědělská, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 25. 2. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 14073 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28255038 | |
Jméno: | Modřanská zemědělská, a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 25.2.2008 |
Zapsána dne: | 25.2.2008 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 14.5.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 14.5.2014 - 12.4.2021 | |
Počet členů správní rady: 1 | 14.5.2014 - 12.4.2021 |
Základní kapitál | ||
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 25.2.2008 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Kmenové akcie na jméno | 200 000 Kč | 10 | 14.5.2014 |
Kmenové akcie na majitele | 200 000 Kč | 10 | 25.2.2008 - 14.5.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Klimentská 1207/10, Praha 11000, Česká republika | 7.4.2021 |
---|---|---|
Adresa: | Na Doubkové 1281/2, Praha 5 15000, Česká republika | 27.10.2009 - 7.4.2021 |
Adresa: | Ovocný trh 572/11, Praha 1 11000, Česká republika | 25.2.2008 - 27.10.2009 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 12.4.2021 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 27.10.2009 |
člen správní rady | Ludmila Kabeláčová |
---|---|
Ve funkci | od 12.4.2021 |
Adresa | Zemědělská 1693/38, 61300 Brno |
předseda správní rady | Ludmila Kabeláčová |
---|---|
Ve funkci | od 14.5.2014 do 12.4.2021 |
Adresa | Zemědělská 1693/38, 61300 Brno |
statutární ředitel | Ludmila Kabeláčová |
---|---|
Ve funkci | od 14.5.2014 do 1.1.2021 |
Adresa | Zemědělská 1693/38, 61300 Brno |
člen představenstva | Ludmila Kabeláčová |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.2009 do 14.5.2014 |
Adresa | Zemědělská 1693/38, 61300 Brno |
člen představenstva | Žaneta Biľová |
---|---|
Ve funkci | od 25.2.2008 do 27.10.2009 |
Adresa | Varnsdorfská 334/11, 19000 Praha 9 |
IČO: | 28255038 |
---|---|
Firma: | Modřanská zemědělská, a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 25. 2. 2008 |
Sídlo: | Klimentská 1207/10, Praha 11000 |
---|
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti |
Ostatní těžba a dobývání |
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití |
Nespecializovaný velkoobchod |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Poradenství v oblasti řízení |
Technické zkoušky a analýzy |
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd |