MLB Investment a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
MLB Investment a.s. (27567273) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Radlická 505/58, 15000 Praha 5. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 6. 2006 a je stále aktivní. MLB Investment a.s. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o MLB Investment a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro MLB Investment a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 19. 6. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 12080 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27567273 | |
Jméno: | MLB Investment a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 12.7.2007 |
Zapsána dne: | 19.6.2006 | |
U společnosti MLB Investment a.s., se sídlem Radlická 505/58, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 27567273, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12080 došlo k odštěpení části jejího jmění a jeho převodu na společnost REAL POOL s.r.o., se sídlem Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 09715975, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 341004. | 9.5.2022 | |
Společnost MLB Investment a.s., se sídlem Radlická 505/58, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 27567273, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12080 se sloučila se společností STALBERG HOLD, a.s., se sídlem Antala Staška 18 59/34, Krč, 140 00 Praha 4, IČ: 07828527, zaps. v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24139. Na společnost MLB Investment a.s., se sídlem Radlická 505/58, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 27567273, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12080 přešlo jmění zanikající právnické osoby STALBERG HOLD, a.s., se sídlem Antala Staška 1859/34, Krč, 140 00 Praha 4, IČ: 07828527, zaps. v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24139. | 19.3.2020 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 20.6.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 20.6.2014 - 23.5.2022 | |
Počet členů dozorčí rady: 1 | 20.6.2014 - 23.5.2022 | |
Na společnost MLB Investment a.s. přešlo v důsledku fúze sloučením obchodní jmění zanikajících právnických osob KOOK Invest a.s., IČ 27961494, Vršovický zámeček a.s., IČ 26108038, a LB Investment s.r.o., IČ 27565955, všechny se sídlem Praha 10 - Vršovice, Moskevská 374/27, PSČ 101 00. | 1.10.2013 | |
Na základě rozhodnutí valné hromady dne 26.3.2007 došlo ke změně právní formy společnosti, a to ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost s účinky ke dni zápisu změny právní formy společnosti do obchodního rejstříku. | 12.7.2007 |
Základní kapitál | 5 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 12.7.2007 | |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 19.6.2006 - 12.7.2007 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Kmenové akcie na jméno | 5 000 Kč | 1 000 | 20.6.2014 |
Kmenové akcie na majitele | 5 000 Kč | 1 000 | 12.7.2007 - 20.6.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Radlická 505/58, Praha 15000, Česká republika | 23.2.2018 |
---|---|---|
Adresa: | Moskevská 374/27, Praha 10 10100, Česká republika | 19.5.2010 - 23.2.2018 |
Adresa: | Černická 1781/4, Praha 10 10000, Česká republika | 19.6.2006 - 19.5.2010 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
ubytovací služby nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy | 23.5.2022 |
Hostinská činnost | 20.6.2014 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 23.10.2009 - 23.5.2022 |
provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 21.2.2008 |
ubytovací služby | 21.2.2008 - 23.10.2009 |
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím | 19.6.2006 - 23.10.2009 |
velkoobchod | 19.6.2006 - 23.10.2009 |
realitní činnost | 19.6.2006 - 23.10.2009 |
reklamní činnost a marketing | 19.6.2006 - 23.10.2009 |
inženýrská činnost v investiční výstavbě | 19.6.2006 - 23.10.2009 |
zprostředkování obchodu a služeb | 19.6.2006 - 23.10.2009 |
správa a údržba nemovitostí | 19.6.2006 - 23.10.2009 |
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy | 19.6.2006 - 23.10.2009 |
Člen představenstva | Ing. Tomáš Louthan |
---|---|
Ve funkci | od 6.8.2022 |
Adresa | Pod vodárnou 4746/5c, 46605 Jablonec nad Nisou |
Předseda představenstva | Ing. Tomáš Hrdlička MBA, Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 23.5.2022 |
Adresa | Korunní 810/104, 10100 Praha |
Člen představenstva | Ing. Tomáš Louthan |
---|---|
Ve funkci | od 23.5.2022 do 6.8.2022 |
Adresa | 89, 46871 Lučany nad Nisou |
člen představenstva | Zdenek Machalek |
---|---|
Ve funkci | od 13.6.2017 do 23.5.2022 |
Adresa | Chvatěrubská 366/28, 18100 Praha |
člen představenstva | Michal Kuda |
---|---|
Ve funkci | od 20.6.2014 do 13.6.2017 |
Adresa | Severní VII 525/4, 14100 Praha |
místopředseda představenstva | Robert Šach |
---|---|
Ve funkci | od 31.10.2012 do 20.6.2014 |
Adresa | 128, 25163 Kunice |
předseda představenstva | Jiří Blecha |
---|---|
Ve funkci | od 31.10.2012 do 20.6.2014 |
Adresa | Česká 221, 35601 Lomnice |
člen představenstva | Ing. Eva Kujanová |
---|---|
Ve funkci | od 31.10.2012 do 20.6.2014 |
Adresa | Vzpoury 1616/6, 14300 Praha 4 |
předseda představenstva | Jiří Blecha |
---|---|
Ve funkci | od 7.9.2007 do 31.10.2012 |
Adresa | Česká 221, 35601 Lomnice |
místopředseda představenstva | Robert Šach |
---|---|
Ve funkci | od 7.9.2007 do 31.10.2012 |
Adresa | Mezi školami 2326/7, 15800 Praha 5 |
člen představenstva | Ing. Eva Kujanová |
---|---|
Ve funkci | od 23.10.2009 do 31.10.2012 |
Adresa | Veronské nám. 598, 11000 Praha 10 |
člen představenstva | Miroslav Kovář |
---|---|
Ve funkci | od 12.7.2007 do 23.10.2009 |
Adresa | Přetlucká 2327/25, 10000 Praha 10 |
člen představenstva | Jiří Blecha |
---|---|
Ve funkci | od 12.7.2007 do 7.9.2007 |
Adresa | Česká 221, 35601 Lomnice |
člen představenstva | Robert Šach |
---|---|
Ve funkci | od 12.7.2007 do 7.9.2007 |
Adresa | Mezi školami 2326/7, 15800 Praha 5 |
jednatel | Robert Šach |
---|---|
Ve funkci | od 19.6.2006 do 12.7.2007 |
Adresa | Mezi školami 2326/7 , Praha 5 |
jednatel | Jiří Blecha |
---|---|
Ve funkci | od 19.6.2006 do 12.7.2007 |
Adresa | Česká 221, Lomnice |
jednatel | Ing. arch. Karel Scheib |
---|---|
Ve funkci | od 19.6.2006 do 12.7.2007 |
Adresa | Hanzlíkova 527/13, Praha 8 |
IČO (identifikační číslo): | 27567273 |
---|---|
Jméno: | MLB Investment a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 19. 6. 2006 |
Celkový počet živností: | 12 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Radlická 505/58, Praha 15000 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 18. 11. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 2. 4. 2007 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 19. 6. 2006 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 4. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 6. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 6. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 6. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 6. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 6. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 6. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 6. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 6. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Tomáš Hrdlička |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Tomáš Louthan |
IČO: | 27567273 |
---|---|
Firma: | MLB Investment a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 5 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 19. 6. 2006 |
Sídlo: | Radlická 505/58, Praha 15000 |
---|
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních |
Ostatní ubytování |
Nákup a následný prodej vlastních nemovitostí |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |
Administrativní a kancelářské činnosti |