MK & K, a.s. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
MK & K, a.s. v likvidaci (47116676) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Janovského 912/51, 17000 Praha 7. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 2. 1993 MK & K, a.s. v likvidaci má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o MK & K, a.s. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro MK & K, a.s. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 25. 2. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 1904 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 47116676 | |
Jméno: | International E & W Finance, investiční společnost, a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 25.2.1993 |
Zapsána dne: | 25.2.1993 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 70 Cm 202/2024-5 ze dne 2.4.2024 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 1.5.2024. | 12.6.2024 | |
akcie jsou v listinné podobě | 13.8.1997 | |
jediným akcionářem vlastnícím 100% akcií je společnost MAVIS - PRO, spol. s r.o., identifikační číslo 457 98 010, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka 10298 | 13.8.1997 | |
údaje o zřízení společnosti: Společnost byla založena zakladatelskou smlouvu a rozhodnutím učiněným ve formě not. zápisu z 12.8.1992. | 25.2.1993 | |
základní jmění společnosti: do dne podání návrhu na zápis splaceno do výše 400.000,-Kčs | 25.2.1993 |
Základní kapitál | 1 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 25.2.1993 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
akcie na jméno | 10 000 Kč | 100 | 25.2.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Janovského 912/51, Praha 17000, Česká republika | 13.8.1997 |
---|---|---|
Adresa: | Na Pankráci 404/30a, Praha 14000, Česká republika | 25.2.1993 - 13.8.1997 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb. | 13.8.1997 |
shromažďování peněžních prostředků právnických i fyzických osob za účelem jejich použití na účasti na podnikání, | 25.2.1993 - 13.8.1997 |
správa peněžních prostředků investičních fondů a jejich výhod- né umísťování do cenných papírů, nemovitostí apod. | 25.2.1993 - 13.8.1997 |
další činnosti, které bezprostředně souvisejí s uvedenými čin- nostmi | 25.2.1993 - 13.8.1997 |
předseda představenstva | Ing. Eduard Bejček |
---|---|
Ve funkci | od 21.9.2013 |
Adresa | Janovského 912/51, 17000 Praha |
člen představenstva | Ing. Jan Vocel |
---|---|
Ve funkci | od 21.4.2017 |
Adresa | Petráčkova 473/3, 18200 Praha |
člen představenstva | Ing. Jan Vocel |
---|---|
Ve funkci | od 13.8.1997 do 21.4.2017 |
Adresa | Na Kuthence 1218/16, 16000 Praha |
předseda představenstva | Ing. Eduard Bejček |
---|---|
Ve funkci | od 13.8.1997 do 21.9.2013 |
Adresa | Janovského 912/51, 17000 Praha |
člen představenstva | Doc. Ing. Josef Brčák |
---|---|
Ve funkci | od 13.8.1997 do 1.11.2003 |
Adresa | Renoirova 621/2, 15200 Praha |
předseda představenstva | Josef Starý |
---|---|
Ve funkci | od 13.2.1995 do 13.8.1997 |
Adresa | Havířovská 426, 19900 Praha |
člen představenstva | Dagmar Slabá |
---|---|
Ve funkci | od 13.2.1995 do 13.8.1997 |
Adresa | Slívová 2895/2, 10600 Praha |
místopředseda představenstva | JUDr. Jaroslav Zika |
---|---|
Ve funkci | od 25.2.1993 do 13.8.1997 |
Adresa | U páté baterie 2050/46, 16200 Praha |
předseda představenstva | William D. Harter |
---|---|
Ve funkci | od 25.2.1993 do 13.2.1995 |
Adresa | Nový Zlíchov 1343/15a, 15000 Praha 5 |
člen představenstva | Ing. Mirko Volejník |
---|---|
Ve funkci | od 25.2.1993 do 13.2.1995 |
Adresa | Biskupská 1140/6, 11000 Praha |
IČO: | 47116676 |
---|---|
Firma: | MK & K, a.s. v likvidaci |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 7 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Pomocné finanční instituce, národní soukromé |
Datum vzniku: | 25. 2. 1993 |
Sídlo: | Janovského 912/51, Praha 17000 |
---|
Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení |
Ostatní peněžní zprostředkování |
Jiné finanční zprostředkování j. n. |
Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním |