MK Elektro, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
MK Elektro, s.r.o. (25864475) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Na Drahách 73, 75661 Rožnov pod Radhoštěm. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 10. 2000 MK Elektro, s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o MK Elektro, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro MK Elektro, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 11. 10. 2000 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 23262 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25864475 | |
Jméno: | MK Elektro, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 11.10.2000 |
Zapsána dne: | 11.10.2000 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 11.10.2000 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Drahách 73, Rožnov pod Radhoštěm 75661, Česká republika | 4.1.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Kramolišov 73, Rožnov pod Radhoštěm 75661, Česká republika | 11.10.2000 - 4.1.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 4.1.2016 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 18.1.2010 - 4.1.2016 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 11.10.2000 - 18.1.2010 |
Jednatel | Michal Matocha |
---|---|
Ve funkci | od 14.12.2022 |
Adresa | 804, 75662 Hutisko-Solanec |
Jednatel | Irena Matochová |
---|---|
Ve funkci | od 4.1.2016 |
Adresa | Na Drahách 73, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
jednatel | Karel Matocha |
---|---|
Ve funkci | od 4.1.2016 |
Adresa | Na Drahách 73, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
Jednatel | Michal Matocha |
---|---|
Ve funkci | od 4.1.2016 do 14.12.2022 |
Adresa | Na Drahách 73, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
jednatel | Karel Matocha |
---|---|
Ve funkci | od 11.10.2000 do 4.1.2016 |
Adresa | Kramolišov 73, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
jednatel | Ing. Vladislav Bednarský |
---|---|
Ve funkci | od 11.10.2000 do 2.2.2010 |
Adresa | Úzká 13/1378, Havířov-Suchá |
IČO: | 25864475 |
---|---|
Firma: | MK Elektro, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Vsetín |
Základní územní jednotka: | Rožnov pod Radhoštěm |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 11. 10. 2000 |
Sídlo: | Na Drahách 73, Rožnov pod Radhoštěm 75661 |
---|
Velkoobchod s elektrospotřebiči a elektronikou |
Nespecializovaný velkoobchod |