MITIDO property s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
MITIDO property s.r.o. (08627126) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Veslařská 346/248, 63700 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 10. 2019 a je stále aktivní. MITIDO property s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o MITIDO property s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro MITIDO property s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 22. 10. 2019 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 114555 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 08627126 | |
Jméno: | MITIDO property s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 22.10.2019 |
Zapsána dne: | 22.10.2019 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 22.10.2019 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Veslařská 346/248, Brno 63700, Česká republika | 22.10.2019 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v rozsahu těchto oborů činností živnosti volné: - Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti - Zprostředkování obchodu a služeb - Ubytovací služby - Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí - Pronájem a půjčování věcí movitých - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků - Projektování pozemkových úprav | 8.3.2023 |
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 8.3.2023 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 22.10.2019 - 8.3.2023 |
Jednatel | JUDr. Vladimír Tirpák |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.2021 |
Adresa | Veslařská 576/250b, 63700 Brno |
Jednatel | Matúš Tirpák |
---|---|
Ve funkci | od 21.2.2024 |
Adresa | Veslařská 576/250b, 63700 Brno |
Jednatel | Ing. Martin Doucha |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.2019 |
Adresa | Heinrichova 203/15, 60200 Brno |
Jednatel | Matúš Tirpák |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.2019 do 21.2.2024 |
Adresa | Husovická 903/19, 61400 Brno |
Jednatel | Ing. Richard Miklós |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.2019 do 8.3.2023 |
Adresa | Milady Horákové 201/119, 16000 Praha |
Jednatel | JUDr. Vladimír Tirpák |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.2019 do 30.12.2021 |
Adresa | Husovická 903/19, 61400 Brno |
IČO (identifikační číslo): | 08627126 |
---|---|
Jméno: | MITIDO property s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 22. 10. 2019 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Veslařská 346/248, Brno 63700 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 22. 10. 2019 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Martin Doucha |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | JUDr. Vladimír Tirpák |
Člen statutárního orgánu: | Matúš Tirpák |
IČO: | 08627126 |
---|---|
Firma: | MITIDO property s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-Jundrov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 22. 10. 2019 |
Sídlo: | Veslařská 346/248, Brno 63700 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Příprava staveniště |
Ubytování |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |